TORRES VARGAS ESPERANZA
Informe ejecutivo de TORRES VARGAS ESPERANZA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE TORRES VARGAS ESPERANZA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALMANZORA DE PANADERIA SA | Consejero | 29/10/2021 | |
VARFERPAN SL | Administrador Unico | 08/01/2010 |
VINCULACIONES DE TORRES VARGAS ESPERANZA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TORRES VARGAS ESPERANZA
Empresa: ALMANZORA DE PANADERIA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 301 , F 171, S 8, H AL 8449, I/A 10 (29/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-217-04
Empresa: ALMANZORA DE PANADERIA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 301 , F 171, S 8, H AL 8449, I/A 10 (29/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-217-04
Empresa: ALMANZORA DE PANADERIA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 301 , F 171, S 8, H AL 8449, I/A 9 (29/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-108-04
Empresa: ALMANZORA DE PANADERIA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Ferre Perez Antonio
- Guevara Gonzalez Eduardo
- Guevara Gonzalez Luis Eduardo
- Haro Navarro Francisco
- Pastor Molina Juan
- Torres Vargas Esperanza
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 301 , F 171, S 8, H AL 8449, I/A 9 (29/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-108-04
Empresa: ALMANZORA DE PANADERIA SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Ferre Perez Antonio
- Guevara Gonzalez Luis Eduardo
- Haro Navarro Francisco
- Pastor Molina Juan
- Soler Rodriguez Diego
- Torres Vargas Esperanza
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 301 , F 170, S 8, H AL 8449, I/A 6 (17/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-118-04
Empresa: ALMANZORA DE PANADERIA SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 301 , F 169, S 8, H AL 8449, I/A 4 (06/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-33-04
Empresa: VARFERPAN SL
Administrador Unico
- Torres Vargas Esperanza
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 209 , F 38, S 8, H AL 5937, I/A 3 (08/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-14-04
Información de TORRES VARGAS ESPERANZA
Mostramos los datos de TORRES VARGAS ESPERANZA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TORRES VARGAS ESPERANZA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos