TORRES VARA AURORA
Informe ejecutivo de TORRES VARA AURORA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE TORRES VARA AURORA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LA BALANZA GRANEL SL | Administrador Unico | 02/10/2023 | 02/09/2024 |
LA BALANZA GRANEL SL | Apoderado Solidario | 07/09/2020 | 10/02/2022 |
VINCULACIONES DE TORRES VARA AURORA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TORRES VARA AURORA
Empresa: LA BALANZA GRANEL SL
Administrador Unico
- Torres Vara Aurora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 721108, I/A 5 (02/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-173-28
Empresa: LA BALANZA GRANEL SL
Administrador Unico
- Torres Vara Aurora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40636 , F 53, S 8, H M 721108, I/A 4 (02/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-193-28
Empresa: LA BALANZA GRANEL SL
Apoderado Solidario
- Torres Vara Aurora
- Valencia Perez Sara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40636 , F 52, S 8, H M 721108, I/A 3 (10/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-33-28
Empresa: LA BALANZA GRANEL SL
Apoderado Solidario
- Torres Vara Aurora
- Valencia Perez Sara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40636 , F 51, S 8, H M 721108, I/A 2 (07/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-178-28
Información de TORRES VARA AURORA
Mostramos los datos de TORRES VARA AURORA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TORRES VARA AURORA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos