TORRES RIERA PATRICIA
Informe ejecutivo de TORRES RIERA PATRICIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE TORRES RIERA PATRICIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TORIVAL SL | Apoderado Solidario | 30/01/2015 | |
TORIVAL SL | Administrador Mancomunado | 21/10/2014 |
VINCULACIONES DE TORRES RIERA PATRICIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TORRES RIERA PATRICIA
Empresa: FAINCO SA
Administrador Solidario
- Torres Riera Jaime
- Torres Riera Maria Fernanda
- Torres Riera Patricia
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6836, L 4140, F 192, S 8, H V 39089, I/A 38 (24/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-22-46
Empresa: FAINCO SA
Administrador Solidario
- Torres Riera Jaime
- Torres Riera Maria Fernanda
- Torres Riera Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6836, L 4140, F 191, S 8, H V 39089, I/A 37 (14/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-242-46
Empresa: TORIVAL SL
Apoderado Solidario
- Torres Riera Jaime
- Torres Riera Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5854, L 3160, F 72, S 8, H V 55644, I/A 8 (30/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-26-46
Empresa: TORIVAL SL
Administrador Mancomunado
- Torres Riera Jaime
- Torres Riera Maria Fernanda
- Torres Riera Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5854, L 3160, F 72, S 8, H V 55644, I/A 7 (21/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-205-46
Empresa: FAINCO SA
Apoderado
- Torres Riera Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6836, L 4140, F 190, S 8, H V 39089, I/A 35 (14/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-205-46
Información de TORRES RIERA PATRICIA
Mostramos los datos de TORRES RIERA PATRICIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TORRES RIERA PATRICIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos