TORRES RAMOS MARCO ANTONIO
Informe ejecutivo de TORRES RAMOS MARCO ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE TORRES RAMOS MARCO ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RAIL CORPORATION BUSINESS SL | Administrador Unico | 24/04/2017 |
VINCULACIONES DE TORRES RAMOS MARCO ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TORRES RAMOS MARCO ANTONIO
Empresa: SERVITEC RADYAL SL
Administrador Solidario
- Torres Ramos Marco Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44638 , F 92, S 8, H B 461996, I/A 4 (03/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-153-08
Empresa: YUGOINVEST SL
Administrador Unico
- Torres Ramos Marco Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3013 , F 88, S 8, H T 51388, I/A 1 (24/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-83-43
Empresa: METALTREN SL
Apoderado
- Torres Ramos Marco Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1358 , F 166, S 8, H L 27244, I/A 3 (01/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-151-25
Empresa: SERVITEC RADYAL SL
Administrador Solidario
- Lillo Font Luis Antonio
- Torres Ramos Marco Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44638 , F 90, S 8, H B 461996, I/A 1 (22/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-19-08
Empresa: METALTREN SL
Apoderado
- Torres Ramos Marco Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1358 , F 165, S 8, H L 27244, I/A 2 (26/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-189-25
Empresa: MEDITERRANEAN VISOKO GRADNJA SL
Administrador Solidario
- Domenech Trafach Eduardo
- Massaneda Llinas Anna
- Torres Ramos Marco Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39075 , F 163, S 8, H B 337229, I/A 2 (29/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-7-08
Información de TORRES RAMOS MARCO ANTONIO
Mostramos los datos de TORRES RAMOS MARCO ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TORRES RAMOS MARCO ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos