TORRES PASCUAL GABRIEL FEDERICO
Informe ejecutivo de TORRES PASCUAL GABRIEL FEDERICO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 11
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE TORRES PASCUAL GABRIEL FEDERICO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ANDALA NUTRICION SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 07/08/2024 | |
MESTA SOSTENIBILIDAD Y EMISIONES SL | Apoderado | 05/08/2024 | |
PASCUAL INNOVENTURES SL | Apoderado | 26/09/2023 | |
ARANDOVO SL | Presidente | 09/08/2023 | |
ARANDOVO SL | Consejero | 09/08/2023 | |
MESTA SOSTENIBILIDAD Y EMISIONES SL | Presidente | 07/06/2023 | |
MESTA SOSTENIBILIDAD Y EMISIONES SL | Consejero | 07/06/2023 | |
ANDALA NUTRICION SL | Presidente | 07/06/2023 | |
ANDALA NUTRICION SL | Consejero | 07/06/2023 | |
THE GOODS FAMILY SL | Apoderado | 27/12/2021 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE TORRES PASCUAL GABRIEL FEDERICO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TORRES PASCUAL GABRIEL FEDERICO
Empresa: ANDALA NUTRICION SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Aguilar Lopez Pablo
- De Juan Von Wichmann Alfonso
- Gonzalez Puelles Ferrin Jaime
- Gutierrez Borjabad Angel
- Pascual Recuero Tomas Alberto
- Torres Pascual Gabriel Federico
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 797132, I/A 4 (07/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-156-28
Empresa: ANDALA NUTRICION SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Aguilar Lopez Pablo
- Gonzalez Puelles Ferrin Jaime
- Gutierrez Borjabad Angel
- Pascual Recuero Tomas Alberto
- Torres Pascual Gabriel Federico
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 797132, I/A 4 (07/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-156-28
Empresa: MESTA SOSTENIBILIDAD Y EMISIONES SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 797545, I/A 3 (05/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-154-28
Empresa: MESTA SOSTENIBILIDAD Y EMISIONES SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 797545, I/A 3 (05/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-154-28
Empresa: PASCUAL INNOVENTURES SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41440 , F 100, S 8, H M 734326, I/A 10 (26/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-189-28
Empresa: PASCUAL INNOVENTURES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41440 , F 100, S 8, H M 734326, I/A 10 (26/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-189-28
Empresa: ARANDOVO SL
Consejero
- Torres Pascual Gabriel Federico
Presidente
- Torres Pascual Gabriel Federico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2046 , F 7, S 8, H NA 40859, I/A 4 (09/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-157-31
Empresa: ANDALA NUTRICION SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Aguilar Lopez Pablo
- Gonzalez Puelles Ferrin Jaime
- Gutierrez Borjabad Angel
- Pascual Recuero Tomas Alberto
- Torres Pascual Gabriel Federico
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45312 , F 25, S 8, H M 797132, I/A 2 (26/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-124-28
Empresa: MESTA SOSTENIBILIDAD Y EMISIONES SL
Apoderado
- Martin Gonzalez Emilio
- Torres Pascual Gabriel Federico
Consejero
- Aguilar Lopez Pablo
- Gonzalez Puelles Ferrin Jaime
- Gutierrez Borjabad Angel
- Pascual Recuero Tomas Alberto
- Torres Pascual Gabriel Federico
Presidente
- Torres Pascual Gabriel Federico
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45336 , F 1, S 8, H M 797545, I/A 1 (07/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-111-28
Empresa: ANDALA NUTRICION SL
Apoderado
Consejero
- Aguilar Lopez Pablo
- Gonzalez Puelles Ferrin Jaime
- Gutierrez Borjabad Angel
- Pascual Recuero Tomas Alberto
- Torres Pascual Gabriel Federico
Presidente
- Torres Pascual Gabriel Federico
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45312 , F 22, S 8, H M 797132, I/A 1 (07/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-111-28
VER MAS ACTOS
Información de TORRES PASCUAL GABRIEL FEDERICO
Mostramos los datos de TORRES PASCUAL GABRIEL FEDERICO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TORRES PASCUAL GABRIEL FEDERICO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos