TORRES NUÑEZ FRANCISCA
Informe ejecutivo de TORRES NUÑEZ FRANCISCA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE TORRES NUÑEZ FRANCISCA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUNA GESTION COMERCIAL SL | Socio Unico | 30/03/2011 | |
AUNA GESTION COMERCIAL SL | Administrador Unico | 30/03/2011 |
VINCULACIONES DE TORRES NUÑEZ FRANCISCA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TORRES NUÑEZ FRANCISCA
Empresa: RONDA MONTEMAYOR AHORRO SL
Apoderado
- Torres Nuñez Francisca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2702, L 1615, F 165, S 8, H MA 46512, I/A 7 (09/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-114-29
Empresa: RONDAMAR VIVIENDAS SL
Administrador Unico
- Torres Nuñez Francisca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2328, L 1241, F 68, S 8, H MA 36347, I/A 5 (04/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-178-29
Empresa: AUNA GESTION COMERCIAL SL
Administrador Unico
- Torres Nuñez Francisca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4866, L 3774, F 72, S 8, H MA108703, I/A 1 (30/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-70-29
Empresa: AUNA GESTION COMERCIAL SL
Socio Único
- Torres Nuñez Francisca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4866, L 3774, F 72, S 8, H MA108703, I/A 1 (30/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-70-29
Empresa: RONDAMAR VIVIENDAS SL
Administrador Unico
- Torres Nuñez Francisca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2328, L 1241, F 68, S 8, H MA 36347, I/A 4 (16/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-83-29
Información de TORRES NUÑEZ FRANCISCA
Mostramos los datos de TORRES NUÑEZ FRANCISCA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TORRES NUÑEZ FRANCISCA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos