TORRES MUÑOZ JORDI MIQUEL
Informe ejecutivo de TORRES MUÑOZ JORDI MIQUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE TORRES MUÑOZ JORDI MIQUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ATRIUM GESTION Y ASESORIA EMPRESARIAL SL | Administrador Unico | 03/03/2023 | |
ATRIUM GESTION Y ASESORIA EMPRESARIAL SL | Apoderado | 13/09/2010 | |
PEDALANT MOUS EL MON SL | Administrador Unico | 13/01/2010 |
VINCULACIONES DE TORRES MUÑOZ JORDI MIQUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TORRES MUÑOZ JORDI MIQUEL
Administrador Unico
- Torres Muñoz Jordi Miquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42897 , F 213, S 8, H B 397781, I/A 11 (03/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-48-08
Apoderado
- Torres Muñoz Jordi Miquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41979 , F 28, S 8, H B 397781, I/A 3 (13/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-183-08
Empresa: PEDALANT MOUS EL MON SL
Administrador Unico
- Torres Muñoz Jordi Miquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41641 , F 143, S 8, H B 391724, I/A 1 (13/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-17-08
Información de TORRES MUÑOZ JORDI MIQUEL
Mostramos los datos de TORRES MUÑOZ JORDI MIQUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TORRES MUÑOZ JORDI MIQUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos