TORRES MOLIN MARCOS
Informe ejecutivo de TORRES MOLIN MARCOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE TORRES MOLIN MARCOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IBERICA DENTAL PLUS SL | Administrador Unico | 03/05/2024 |
VINCULACIONES DE TORRES MOLIN MARCOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TORRES MOLIN MARCOS
Empresa: DENTAL IBERICA 2023 SL
Administrador Unico
- Torres Molin Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6417, L 5325, F 172, S 8, H MA177713, I/A 2 (03/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-92-29
Empresa: DENTAL IBERICA 2023 SL
Administrador Solidario
- Rodriguez Fernandez Damian
- Torres Molin Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6417, L 5325, F 172, S 8, H MA177713, I/A 2 (03/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-92-29
Empresa: DENTAL IBERICA 2023 SL
Administrador Solidario
- Rodriguez Fernandez Damian
- Torres Molin Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6417, L 5325, F 172, S 8, H MA177713, I/A 1 (14/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-221-29
Empresa: IMPLANT EVOLUTION SL
Liquidador
- Torres Molin Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5268, L 4175, F 115, S 8, H MA122862, I/A 3 (22/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-101-29
Empresa: CENTROS DENTALES TORRES Y CEREZO SLP
Administrador Unico
- Torres Molin Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4548, L 3457, F 126, S 8, H MA 98382, I/A 3 (29/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-151-29
Empresa: CENTROS DENTALES TORRES Y CEREZO SLP
Soc.Prof.
- Torres Molin Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4548, L 3457, F 126, S 8, H MA 98382, I/A 2 (29/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-151-29
Información de TORRES MOLIN MARCOS
Mostramos los datos de TORRES MOLIN MARCOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TORRES MOLIN MARCOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos