TORRES MARCO VICENTE
Informe ejecutivo de TORRES MARCO VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE TORRES MARCO VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ENVASEF SOLUTIONS GROUP SL | Socio Unico | 21/08/2024 | |
ENVASEF SOLUTIONS GROUP SL | Administrador Unico | 21/08/2024 | |
ENVASEF PROCESOS EFICIENTES SL | Administrador Unico | 20/10/2011 |
VINCULACIONES DE TORRES MARCO VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TORRES MARCO VICENTE
Empresa: ENVASEF SOLUTIONS GROUP SL
Administrador Unico
- Torres Marco Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 220302, I/A 1 (21/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-165-46
Empresa: ENVASEF SOLUTIONS GROUP SL
Socio Único
- Torres Marco Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 220302, I/A 1 (21/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-165-46
Liquidador Mancomunado
- Toledo Troya Francisco
- Torres Marco Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11038, L 8316, F 197, S 8, H V 199984, I/A 2 (28/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-213-46
Administrador Mancomunado
- Toledo Troya Francisco
- Torres Marco Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11038, L 8316, F 197, S 8, H V 199984, I/A 2 (28/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-213-46
Administrador Mancomunado
- Toledo Troya Francisco
- Torres Marco Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11038, L 8316, F 195, S 8, H V 199984, I/A 1 (13/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-160-46
Empresa: ENVASEF PROCESOS EFICIENTES SL
Administrador Unico
- Torres Marco Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9386, L 6668, F 76, S 8, H V 145652, I/A 1 (20/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-207-46
Información de TORRES MARCO VICENTE
Mostramos los datos de TORRES MARCO VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TORRES MARCO VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos