TORRES LOPEZ JORGE
Informe ejecutivo de TORRES LOPEZ JORGE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 20
Empresas activas: 17
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE TORRES LOPEZ JORGE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OPERACION CAMPAMENTO 2024 SL | Administrador Solidario | 23/05/2024 | |
PROMOCION TORRES EN DELICIAS SL | Administrador Solidario | 07/11/2023 | |
VEHICULO DE INVERSION 2030 SL | Administrador Solidario | 31/03/2023 | |
INVERSION EN TRASTEROS Y APARTAMENTOS SL | Administrador Solidario | 07/03/2023 | |
CRASTIAL SPAIN SL | Administrador Solidario | 10/11/2022 | |
VEHICULO INVERSION SPV SEIS SL | Administrador Solidario | 08/10/2022 | |
VEHICULO INVERSION CINCO SL | Administrador Solidario | 08/10/2022 | |
TRANSFORMACION DE ESPACIOS 2050 SL | Administrador Solidario | 06/10/2022 | |
JJM INVERSIONES 2030 SL | Administrador Solidario | 26/05/2022 | |
LOPEZ APARTMENTS SL | Administrador Solidario | 25/02/2022 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE TORRES LOPEZ JORGE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TORRES LOPEZ JORGE
Empresa: OPERACION CAMPAMENTO 2024 SL
Administrador Solidario
- Torres Lopez Javier
- Torres Lopez Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 823921, I/A 1 (23/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-103-28
Empresa: PROMOCION TORRES EN DELICIAS SL
Administrador Solidario
- Torres Lopez Javier
- Torres Lopez Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45733 , F 150, S 8, H M 803994, I/A 1 (07/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-217-28
Empresa: VEHICULO DE INVERSION 2030 SL
Administrador Solidario
- Torres Lopez Javier
- Torres Lopez Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44988 , F 110, S 8, H M 791962, I/A 1 (31/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-68-28
Administrador Solidario
- Torres Lopez Javier
- Torres Lopez Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44840 , F 71, S 8, H M 789414, I/A 1 (07/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-51-28
Empresa: CRASTIAL SPAIN SL
Administrador Solidario
- Torres Lopez Javier
- Torres Lopez Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39334 , F 199, S 8, H M 698494, I/A 7 (10/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-219-28
Empresa: CRASTIAL SPAIN SL
Administrador Mancomunado
- Torres Lopez Javier
- Torres Lopez Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39334 , F 199, S 8, H M 698494, I/A 7 (10/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-219-28
Empresa: VEHICULO INVERSION SPV SEIS SL
Administrador Solidario
- Torres Lopez Javier
- Torres Lopez Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43781 , F 111, S 8, H M 772645, I/A 2 (08/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-198-28
Empresa: VEHICULO INVERSION CINCO SL
Administrador Solidario
- Torres Lopez Javier
- Torres Lopez Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43781 , F 121, S 8, H M 772646, I/A 2 (08/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-198-28
Empresa: TRANSFORMACION DE ESPACIOS 2050 SL
Administrador Solidario
- Torres Lopez Javier
- Torres Lopez Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44042 , F 154, S 8, H M 776835, I/A 1 (06/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-197-28
Empresa: JJM INVERSIONES 2030 SL
Administrador Solidario
- Torres Lopez Javier
- Torres Lopez Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43531 , F 100, S 8, H M 768693, I/A 1 (26/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-104-28
VER MAS ACTOS
Información de TORRES LOPEZ JORGE
Mostramos los datos de TORRES LOPEZ JORGE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TORRES LOPEZ JORGE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos