TORRES JUAN DE LA CRUZ CAYETANO
Informe ejecutivo de TORRES JUAN DE LA CRUZ CAYETANO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE TORRES JUAN DE LA CRUZ CAYETANO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MAGICAL MARKETING TOUR 1967 SL | Apoderado | 02/06/2023 | |
BILLY SHEARS ADS SL | Apoderado Solidario | 21/03/2023 |
VINCULACIONES DE TORRES JUAN DE LA CRUZ CAYETANO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TORRES JUAN DE LA CRUZ CAYETANO
Empresa: MAGICAL MARKETING TOUR 1967 SL
Apoderado
- Torres Juan De La Cruz Cayetano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1482 , F 159, S 8, H AL 39188, I/A 4 (02/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-109-04
Empresa: MAGICAL MARKETING TOUR 1967 SL
Administrador Unico
- Torres Juan De La Cruz Cayetano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1482 , F 159, S 8, H AL 39188, I/A 3 (02/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-109-04
Empresa: BILLY SHEARS ADS SL
Apoderado Solidario
- Torres Juan De La Cruz Cayetano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35471 , F 142, S 8, H M 637566, I/A 3 (21/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-60-28
Empresa: BILLY SHEARS ADS SL
Administrador Unico
- Torres Juan De La Cruz Cayetano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35471 , F 141, S 8, H M 637566, I/A 2 (21/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-60-28
Empresa: RAIZ DIGITAL SL
Consejero
- Torres Juan De La Cruz Cayetano
Presidente
- Torres Juan De La Cruz Cayetano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36112 , F 83, S 8, H M 648823, I/A 2 (19/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-186-28
Empresa: RAIZ DIGITAL SL
Consejero Delegado
Consejero
- Amorin Iglesias Juan Jose
- Lopez Bermejo Melisa
- Martin Mejias Jesus
- Muñoz Rosales Fernando Domingo
- Regueiro Bolaño Jose Manuel
- Torres Juan De La Cruz Cayetano
Presidente
- Torres Juan De La Cruz Cayetano
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36112 , F 80, S 8, H M 648823, I/A 1 (22/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-123-28
Empresa: BILLY SHEARS ADS SL
Administrador Unico
- Torres Juan De La Cruz Cayetano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35471 , F 140, S 8, H M 637566, I/A 1 (02/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-29-28
Empresa: MAGICAL MARKETING TOUR 1967 SL
Administrador Unico
- Torres Juan De La Cruz Cayetano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1482 , F 158, S 8, H AL 39188, I/A 2 (02/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-69-04
Empresa: MAGICAL MARKETING TOUR 1967 SL
Administrador Solidario
- Lopez Bermejo Melisa
- Torres Juan De La Cruz Cayetano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1482 , F 158, S 8, H AL 39188, I/A 2 (02/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-69-04
Empresa: MAGICAL MARKETING TOUR 1967 SL
Administrador Solidario
- Lopez Bermejo Melisa
- Torres Juan De La Cruz Cayetano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1482 , F 157, S 8, H AL 39188, I/A 1 (23/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-50-04
Información de TORRES JUAN DE LA CRUZ CAYETANO
Mostramos los datos de TORRES JUAN DE LA CRUZ CAYETANO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TORRES JUAN DE LA CRUZ CAYETANO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos