TORRES HERRERA SONIA
Informe ejecutivo de TORRES HERRERA SONIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE TORRES HERRERA SONIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AVIS ALQUILE UN COCHE SA | Apoderado | 23/02/2010 | 26/03/2012 |
AVIS ALQUILE UN COCHE SA | Apoderado Mancomunado | 06/02/2009 | 23/02/2010 |
AVIS ALQUILE UN COCHE SA | Apoderado | 23/01/2009 |
VINCULACIONES DE TORRES HERRERA SONIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TORRES HERRERA SONIA
Empresa: AVIS ALQUILE UN COCHE SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Brenes Payan Maria Jose
- Comas Crespi Leonor
- Cuerva Navas Rebeca
- Fontelas De Carvalho Carlos
- Fontelas De Carvalho Carlos
- Fontelas De Carvalho Carlos
- Fontelas De Carvalho Carlos
- Fontelas De Carvalho Carlos
- Gonzalez Alonso Rosario
- Gonzalez De La Higuera De Francisco Alberto
- Guerra Santana Juan Orlando
- Lechugo Vazquez Antonio
- Linares Imer Ramon-adriano
- Llorente Ortega Raquel
- Marsili Massimo
- Pardo Pardo Manuel
- Pomar Abal Manuel
- Roza Varela Jose Luis
- Santander Madinazkoitia Maria Del Pilar
- Torres Herrera Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24765 , F 164, S 8, H M 44527, I/A 529 (26/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-68-28
Empresa: AVIS ALQUILE UN COCHE SA
Apoderado
- Brenes Payan Maria Jose
- Fontelas De Carvalho Carlos
- Torres Herrera Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24765 , F 155, S 8, H M 44527, I/A 509 (23/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-45-28
Empresa: AVIS ALQUILE UN COCHE SA
Apoderado Mancomunado
- Nuñez Bañasco Manuel
- Serantes Cañestro Alvaro Manuel
- Torres Herrera Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24765 , F 155, S 8, H M 44527, I/A 509 (23/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-45-28
Empresa: AVIS ALQUILE UN COCHE SA
Apoderado Mancomunado
- Nuñez Bañasco Manuel
- Serantes Cañestro Alvaro Manuel
- Torres Herrera Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24765 , F 145, S 8, H M 44527, I/A 487 (06/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-34-28
Empresa: AVIS ALQUILE UN COCHE SA
Apoderado
- Nuñez Bañasco Manuel
- Torres Herrera Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24765 , F 142, S 8, H M 44527, I/A 480 (23/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-23-28
Información de TORRES HERRERA SONIA
Mostramos los datos de TORRES HERRERA SONIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TORRES HERRERA SONIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos