TORRES HERRERA HILARIO JOSE
Informe ejecutivo de TORRES HERRERA HILARIO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE TORRES HERRERA HILARIO JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HISPANIA ENERGY & STORAGE COMPANY SL | Administrador Unico | 27/06/2023 | 09/08/2023 |
INVERSIONES CANARIAS FENIX ROJO SL | Socio Unico | 14/02/2017 | 03/05/2019 |
INVERSIONES CANARIAS FENIX ROJO SL | Administrador Unico | 14/02/2017 | 03/05/2019 |
VINCULACIONES DE TORRES HERRERA HILARIO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TORRES HERRERA HILARIO JOSE
Empresa: HISPANIA ENERGY & STORAGE COMPANY SL
Administrador Unico
- Torres Herrera Hilario Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2325 , F 57, S 8, H GC 61364, I/A 2 (09/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-157-35
Empresa: HISPANIA ENERGY & STORAGE COMPANY SL
Administrador Unico
- Torres Herrera Hilario Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2325 , F 56, S 8, H GC 61364, I/A 1 (27/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-126-35
Empresa: GANADERIA Y CARNE FENIX ROJO SL
Administrador Unico
- Torres Herrera Hilario Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2160 , F 69, S 8, H GC 52384, I/A 4 (03/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-89-35
Empresa: MEDURGER SL
Administrador Unico
- Torres Herrera Hilario Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2454 , F 201, S 8, H TF 31059, I/A 2 (14/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-38-38
Empresa: MEDURGER SL
Nuevo Socio Único
- Torres Herrera Hilario Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2454 , F 201, S 8, H TF 31059, I/A 2 (14/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-38-38
Información de TORRES HERRERA HILARIO JOSE
Mostramos los datos de TORRES HERRERA HILARIO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TORRES HERRERA HILARIO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos