TORRES GONZALEZ ANGEL
Informe ejecutivo de TORRES GONZALEZ ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE TORRES GONZALEZ ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALMACENES TORRES Y SAEZ SA | Apoderado Solidario | 20/04/2022 | |
ALMACENES TORRES Y SAEZ SA | Apoderado | 20/04/2022 | |
TORRES Y SAEZ SA | Apoderado Solidario | 20/04/2022 | |
TORRES Y SAEZ SA | Consejero | 26/08/2013 | 08/06/2016 |
TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA | Presidente | 03/09/2012 | 08/06/2016 |
TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA | Consejero | 03/09/2012 | 08/06/2016 |
TORRES Y SAEZ MENAJE SA | Vicepresidente | 05/03/2012 | 08/06/2016 |
TORRES Y SAEZ MENAJE SA | Consejero | 05/03/2012 | 08/06/2016 |
ALMACENES TORRES Y SAEZ SA | Secretario | 13/07/2011 | 08/06/2016 |
ALMACENES TORRES Y SAEZ SA | Consejero | 13/07/2011 | 08/06/2016 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE TORRES GONZALEZ ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TORRES GONZALEZ ANGEL
Empresa: TORRES Y SAEZ SA
Apoderado Solidario
- Fernandez Croas Alfonso
- Pato Pardo Francisco
- Saez Ponte Manuel
- Torres Gonzalez Angel
- Torres Gonzalez Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2619 , F 41, S 8, H C 4650, I/A 47 (20/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-80-15
Empresa: ALMACENES TORRES Y SAEZ SA
Apoderado Solidario
- Pato Pardo Francisco
- Perez Saez Anselmo
- Perez Saez Marcelino
- Saez Ponte Manuel
- Torres Gonzalez Angel
- Torres Gonzalez Ignacio
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2619 , F 54, S 8, H C 4630, I/A 55 (20/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-80-15
Empresa: ALMACENES TORRES Y SAEZ SA
Consejero
- Torres Gonzalez Angel
Secretario
- Torres Gonzalez Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2619 , F 51, S 8, H C 4630, I/A 42 (08/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-114-15
Empresa: HIERROS TORRES Y SAEZ SA
Consejero
- Torres Gonzalez Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2619 , F 36, S 8, H C 4650, I/A 35 (08/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-114-15
Empresa: TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA
Consejero
- Torres Gonzalez Angel
Presidente
- Torres Gonzalez Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2619 , F 67, S 8, H C 4778, I/A 40 (08/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-114-15
Empresa: TORRES Y SAEZ MENAJE SA
Consejero
- Torres Gonzalez Angel
Vicepresidente
- Torres Gonzalez Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3027 , F 155, S 8, H C 37260, I/A 10 (08/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-114-15
Empresa: HIERROS TORRES Y SAEZ SA
Consejero
- Castillo Fernandez Daniel
- Torres Gonzalez Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2619 , F 35, S 8, H C 4650, I/A 34 (26/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-166-15
Empresa: TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA
Consejero
- Torres Gonzalez Angel
Presidente
- Torres Gonzalez Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2619 , F 65, S 8, H C 4778, I/A 34 (03/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-178-15
Empresa: TORRES Y SAEZ MENAJE SA
Consejero
- Castillo Fernandez Daniel
- Rodriguez Calvo Juan
- Saez Ponte Enrique
- Torres Gonzalez Angel
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Torres Gonzalez Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3027 , F 154, S 8, H C 37260, I/A 7 (05/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-52-15
Empresa: ALMACENES TORRES Y SAEZ SA
Consejero
- Torres Gonzalez Angel
- Vazquez Pena Perez Jose Maria
Secretario
- Torres Gonzalez Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2619 , F 50, S 8, H C 4630, I/A 37 (13/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-139-15
VER MAS ACTOS
Información de TORRES GONZALEZ ANGEL
Mostramos los datos de TORRES GONZALEZ ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TORRES GONZALEZ ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos