TORRES GOLAN JESUS DAVID
Informe ejecutivo de TORRES GOLAN JESUS DAVID
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE TORRES GOLAN JESUS DAVID
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DTG-BUSINESS SL | Socio Unico | 16/06/2023 | |
DTG-BUSINESS SL | Administrador Unico | 16/06/2023 |
VINCULACIONES DE TORRES GOLAN JESUS DAVID
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TORRES GOLAN JESUS DAVID
Empresa: PANEL DESIGN SL
Administrador Unico
- Torres Golan Jesus David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3485 , F 152, S 8, H C 50065, I/A 4 (08/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-33-15
Empresa: INDUSTRIAS TORRES GOLAN SL
Administrador Unico
- Torres Golan Jesus David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2202 , F 52, S 8, H C 21313, I/A 8 (08/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-33-15
Empresa: DAXANELA SL
Administrador Unico
- Torres Golan Jesus David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3775 , F 127, S 8, H C 61531, I/A 3 (08/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-33-15
Empresa: DTG-BUSINESS SL
Administrador Unico
- Torres Golan Jesus David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3813 , F 216, S 8, H C 63365, I/A 1 (16/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-119-15
Empresa: DTG-BUSINESS SL
Socio Único
- Torres Golan Jesus David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3813 , F 216, S 8, H C 63365, I/A 1 (16/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-119-15
Empresa: DAXANELA SL
Administrador Unico
- Torres Golan Jesus David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3775 , F 125, S 8, H C 61531, I/A 1 (20/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-15
Empresa: DAXANELA SL
Socio Único
- Torres Golan Jesus David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3775 , F 125, S 8, H C 61531, I/A 1 (20/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-15
Empresa: INDUSTRIAS TORRES GOLAN SL
Socio Único
- Torres Golan Jesus David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2202 , F 51, S 8, H C 21313, I/A 3 (17/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-225-15
Empresa: INDUSTRIAS TORRES GOLAN SL
Administrador Unico
- Torres Golan Jesus David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2202 , F 51, S 8, H C 21313, I/A 2 (23/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-143-15
Empresa: DESIGN SISTEMAS CONSTRUCTIVOS SL
Administrador Unico
- Torres Golan Jesus David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3485 , F 150, S 8, H C 50065, I/A 1 (14/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-94-15
VER MAS ACTOS
Información de TORRES GOLAN JESUS DAVID
Mostramos los datos de TORRES GOLAN JESUS DAVID que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TORRES GOLAN JESUS DAVID, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos