TORRES GIL JOSE ANGEL
Informe ejecutivo de TORRES GIL JOSE ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE TORRES GIL JOSE ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GEAR COLD MANTENIMIENTOS SL | Administrador Unico | 19/10/2022 | |
GEAR COLD MANTENIMIENTOS SL | Apoderado | 13/04/2018 | |
MIXAIR CLIMA SL | Administrador Mancomunado | 28/09/2012 |
VINCULACIONES DE TORRES GIL JOSE ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TORRES GIL JOSE ANGEL
Empresa: GEAR COLD MANTENIMIENTOS SL
Administrador Unico
- Torres Gil Jose Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32488 , F 77, S 8, H M 584810, I/A 8 (19/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-205-28
Empresa: GEAR COLD MANTENIMIENTOS SL
Apoderado
- Torres Gil Jose Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32488 , F 76, S 8, H M 584810, I/A 6 (13/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-77-28
Empresa: GEAR COLD MANTENIMIENTOS SL
Administrador Unico
- Torres Gil Jose Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32488 , F 75, S 8, H M 584810, I/A 4 (02/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-215-28
Empresa: GEAR COLD MANTENIMIENTOS SL
Administrador Unico
- Torres Gil Jose Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32488 , F 74, S 8, H M 584810, I/A 2 (21/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-208-28
Empresa: MIXAIR CLIMA SL
Administrador Mancomunado
- Torres Gil Jose Angel
- Torres Gil Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16169 , F 160, S 8, H M 274083, I/A 6 (28/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-197-28
Información de TORRES GIL JOSE ANGEL
Mostramos los datos de TORRES GIL JOSE ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TORRES GIL JOSE ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos