TORRES GESTAL ALVARO
Informe ejecutivo de TORRES GESTAL ALVARO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE TORRES GESTAL ALVARO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PASTOR VIDA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS | Consejero | 04/12/2015 | |
BOLSHISPANIA SICAV | Consejero | 26/07/2010 | 04/10/2011 |
GESPASTOR SA SOCIEDAD GESTORA DE INSTITUCIONES DE INVERSION COLECTIVA | Presidente | 24/01/2011 | |
GESPASTOR SA SOCIEDAD GESTORA DE INSTITUCIONES DE INVERSION COLECTIVA | Consejero | 24/01/2011 |
VINCULACIONES DE TORRES GESTAL ALVARO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TORRES GESTAL ALVARO
Consejero
- Botas Diaz Rafael
- Naya Rodriguez Jose Angel
- Saez Ponte Enrique
- Torres Gestal Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16546 , F 7, S 8, H M 281867, I/A 1 M (04/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-239-28
Empresa: BOLSHISPANIA SICAV
Consejero
- De Paz Fernandez Pilar
- Jove Ortega Miguel
- Ortega Gaona Josefa
- Picola Alonso Elena
- Torres Gestal Alvaro
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11600 , F 220, S 8, H M 35096, I/A 73 (04/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-197-28
Consejero
- Babio Fernandez Juan
- Font Jorba Amadeu
- Morato Miguel Luis Carlos
- Otero Rodriguez Jose Antonio
- Torres Gestal Alvaro
Presidente
- Torres Gestal Alvaro
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1621 , F 222, S 8, H M 29616, I/A 83 (24/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-23-28
Empresa: BOLSHISPANIA SICAV
Consejero
- Picola Alonso Elena
- Torres Gestal Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11600 , F 189, S 8, H M 35096, I/A 70 (26/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-150-28
Información de TORRES GESTAL ALVARO
Mostramos los datos de TORRES GESTAL ALVARO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TORRES GESTAL ALVARO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos