TORRES FERNANDEZ JOSEFA
Informe ejecutivo de TORRES FERNANDEZ JOSEFA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE TORRES FERNANDEZ JOSEFA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PELOTARI SL | Apoderado | 21/01/2016 | |
GALAPAGOS SAN FRANCISCO SL | Apoderado | 18/12/2012 |
VINCULACIONES DE TORRES FERNANDEZ JOSEFA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TORRES FERNANDEZ JOSEFA
Empresa: PELOTARI SL
Apoderado
- Torres Fernandez Josefa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27068 , F 69, S 8, H M 83282, I/A 14 (21/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-19-28
Empresa: PELOTARI SL
Administrador Solidario
- Torres Fernandez Josefa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27068 , F 67, S 8, H M 83282, I/A 10 (12/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-13-28
Empresa: GALAPAGOS SAN FRANCISCO SL
Apoderado
- Torres Fernandez Josefa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30544 , F 134, S 8, H M 549730, I/A 2 (18/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-247-28
Información de TORRES FERNANDEZ JOSEFA
Mostramos los datos de TORRES FERNANDEZ JOSEFA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TORRES FERNANDEZ JOSEFA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos