TORRES DE COSTANTINI MARTA SUSANA
Informe ejecutivo de TORRES DE COSTANTINI MARTA SUSANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE TORRES DE COSTANTINI MARTA SUSANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CABILDO CONSULTORES SL | Administrador Solidario | 19/01/2010 | 13/01/2015 |
VINCULACIONES DE TORRES DE COSTANTINI MARTA SUSANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TORRES DE COSTANTINI MARTA SUSANA
Empresa: CABILDO CONSULTORES SL
Administrador Solidario
- Torres De Costantini Marta Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14897 , F 36, S 8, H M 247882, I/A 4 (13/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-12-28
Empresa: CABILDO CONSULTORES SL
Administrador Solidario
- Costantini Federico Matias
- Torres De Costantini Marta Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14897 , F 36, S 8, H M 247882, I/A 3 (19/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-18-28
Información de TORRES DE COSTANTINI MARTA SUSANA
Mostramos los datos de TORRES DE COSTANTINI MARTA SUSANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TORRES DE COSTANTINI MARTA SUSANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos