TORRES CALVO FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de TORRES CALVO FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE TORRES CALVO FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NEDGIA SA | Apoderado Solidario | 19/09/2024 | |
NEDGIA ANDALUCIA SA | Apoderado Solidario | 18/07/2024 | |
NEDGIA RIOJA SA | Apoderado | 27/05/2024 | |
NEDGIA CATALUNYA SA | Apoderado Solidario | 06/05/2024 | |
NEDGIA GALICIA SA | Apoderado Solidario | 06/05/2024 | |
NEDGIA NAVARRA SA | Apoderado | 03/05/2024 | |
NEDGIA ARAGON SA | Apoderado Solidario | 26/04/2024 |
VINCULACIONES DE TORRES CALVO FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TORRES CALVO FRANCISCO JAVIER
Empresa: NEDGIA SA
Apoderado Solidario
- Tolos Robert Gauxax
- Torres Calvo Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 664917, I/A 103 (19/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-186-28
Empresa: NEDGIA ANDALUCIA SA
Apoderado Solidario
- Gauxax Tolos Robert
- Torres Calvo Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE 6468, I/A 371 (18/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-145-41
Empresa: NEDGIA RIOJA SA
Apoderado
- Gauxax Tolos Robert
- Torres Calvo Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H LO 676, I/A 370 (27/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-105-26
Empresa: NEDGIA NAVARRA SA
Apoderado
- Gauxax Tolos Robert
- Torres Calvo Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1986 , F 88, S 8, H NA 3433, I/A 327 (03/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-95-31
Empresa: NEDGIA GALICIA SA
Apoderado Solidario
- Gauxax Tolos Robert
- Torres Calvo Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 270 , F 96, S 8, H SC 6171, I/A 386 (06/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-93-15
Empresa: NEDGIA CATALUNYA SA
Apoderado Solidario
- Gauxax Tolos Robert
- Torres Calvo Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 49174 , F 143, S 8, H B 279362, I/A 331 (06/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-93-08
Empresa: NEDGIA ARAGON SA
Apoderado Solidario
- Gauxax Tolos Robert
- Torres Calvo Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4712 , F 106, S 8, H Z 62504, I/A 114 (26/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-86-50
Información de TORRES CALVO FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de TORRES CALVO FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TORRES CALVO FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos