TORRES BUSTILLO PATRICIA
Informe ejecutivo de TORRES BUSTILLO PATRICIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 15
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE TORRES BUSTILLO PATRICIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMPAÑIA T.B. 42 SL | Presidente | 29/09/2022 | |
COMPAÑIA T.B. 42 SL | Consejero | 29/09/2022 | |
DELGADO ZULETA SA | Secretario | 12/08/2022 | |
DELGADO ZULETA SA | Consejero | 12/08/2022 | |
JMP TOBUS SL | Apoderado | 10/08/2015 | |
AUTOVIN SL | Apoderado | 09/04/2015 | |
BETOIL SL | Apoderado | 09/04/2015 | |
COMPAÑIA T.B. 42 SL | Apoderado | 09/04/2015 | |
GOTO SHOPING SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 17/07/2013 | |
JMP TOBUS SL | Consejero | 28/04/2010 |
VINCULACIONES DE TORRES BUSTILLO PATRICIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TORRES BUSTILLO PATRICIA
Empresa: COMPAÑIA T.B. 42 SL
Consejero
- Torres Bustillo Jose Luis
- Torres Bustillo Maria Del Dulce Nombre
- Torres Bustillo Patricia
Presidente
- Torres Bustillo Patricia
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2149 , F 155, S 8, H CA 23026, I/A 13 (29/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-192-11
Empresa: COMPAÑIA T.B. 42 SL
Consejero Delegado
Consejero
- Torres Bustillo Jose Luis
- Torres Bustillo Maria Del Dulce Nombre
- Torres Bustillo Patricia
Presidente
- Torres Bustillo Patricia
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2149 , F 155, S 8, H CA 23026, I/A 13 (29/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-192-11
Empresa: DELGADO ZULETA SA
Consejero
- Bustillo Aguirre Jose Maria
- Rodriguez Sanchez Santiago
- Torres Bustillo Patricia
- Trujillo Madroñal Francisco
Secretario
- Torres Bustillo Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2414 , F 1, S 8, H CA 1908, I/A 98 (12/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-160-11
Empresa: DELGADO ZULETA SA
Consejero
- Bustillo Aguirre Jose Maria
- Rodriguez Sanchez Santiago
- Torres Bustillo Patricia
- Trujillo Madroñal Francisco
Secretario
- Torres Bustillo Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2414 , F 1, S 8, H CA 1908, I/A 98 (12/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-160-11
Empresa: DELGADO ZULETA SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado
Consejero
- Bustillo Aguirre Jose Maria
- Rodriguez Sanchez Santiago
- Torres Bustillo Patricia
- Trujillo Madroñal Francisco
Presidente
Secretario
- Torres Bustillo Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2225 , F 164, S 8, H CA 1908, I/A 91 (09/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-135-11
Empresa: DELGADO ZULETA SA
Consejero
- Bustillo Aguirre Jose Maria
- Rodriguez Sanchez Santiago
- Torres Bustillo Patricia
- Trujillo Madroñal Francisco
Presidente
Secretario
- Torres Bustillo Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2225 , F 164, S 8, H CA 1908, I/A 91 (09/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-135-11
Empresa: TOBEA GESTION SL
Apoderado
- Torres Bustillo Patricia
- Torres Rodriguez De Torres Jose Luis
- Torres Rodriguez Torres Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1793 , F 15, S 8, H CA 7796, I/A 22 (31/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-106-11
Empresa: COMPAÑIA T.B. 42 SL
Consejero Delegado
Consejero
- Torres Bustillo Jose Luis
- Torres Bustillo Maria Del Dulce Nombre
- Torres Bustillo Patricia
Presidente
- Torres Bustillo Patricia
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2149 , F 154, S 8, H CA 23026, I/A 11 (24/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-209-11
Empresa: JMP TOBUS SL
Apoderado
- Torres Bustillo Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1090 , F 52, S 8, H CA 7270, I/A 13 (10/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-155-11
Empresa: TOBEA GESTION SL
Apoderado
- Torres Bustillo Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1793 , F 15, S 8, H CA 7796, I/A 21 (09/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-73-11
VER MAS ACTOS
Información de TORRES BUSTILLO PATRICIA
Mostramos los datos de TORRES BUSTILLO PATRICIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TORRES BUSTILLO PATRICIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos