TORRES BAYO PEDRO
Informe ejecutivo de TORRES BAYO PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE TORRES BAYO PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGROFOR SA | Secretario No Consejero | 18/06/2015 | 01/07/2019 |
AGROFOR SA | Liquidador | 01/07/2019 | 01/07/2019 |
AGROFOR SA | Apoderado Mancomunado | 28/08/2014 | 01/07/2019 |
AGROFOR SA | Secretario | 01/07/2010 | 18/06/2015 |
AGROFOR SA | Consejero | 01/07/2010 | 18/06/2015 |
AGROFOR SA | Apoderado | 28/08/2014 |
VINCULACIONES DE TORRES BAYO PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TORRES BAYO PEDRO
Empresa: AGROFOR SA
Liquidador
- Torres Bayo Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1912 , F 205, S 8, H M 34277, I/A 26 (01/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-128-28
Empresa: AGROFOR SA
Presidente
Secretario No Consejero
- Torres Bayo Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1912 , F 205, S 8, H M 34277, I/A 26 (01/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-128-28
Empresa: AGROFOR SA
Consejero
- Torres Bayo Pedro
Secretario
- Torres Bayo Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1912 , F 202, S 8, H M 34277, I/A 23 (18/06/2015)
CVE: BORME-A-2017-216-28
Empresa: AGROFOR SA
Consejero
Secretario No Consejero
- Torres Bayo Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1912 , F 202, S 8, H M 34277, I/A 23 (18/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-120-28
Empresa: AGROFOR SA
Apoderado Mancomunado
- Cereijo Diaz Manuel
- Garcia Saez Isaac
- Torres Bayo Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1912 , F 201, S 8, H M 34277, I/A 21 (28/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-168-28
Empresa: AGROFOR SA
Apoderado
- Cereijo Diaz Manuel
- Garcia Saez Isaac
- Riesco Moreno Begoña
- Torres Bayo Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1912 , F 201, S 8, H M 34277, I/A 21 (28/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-168-28
Empresa: AGROFOR SA
Consejero
- Cereijo Diaz Angel
- Cereijo Diaz Manuel
- Torres Bayo Pedro
Presidente
Secretario
- Torres Bayo Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1912 , F 200, S 8, H M 34277, I/A 19 (01/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-132-28
Información de TORRES BAYO PEDRO
Mostramos los datos de TORRES BAYO PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TORRES BAYO PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos