TORRES BAUZA MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de TORRES BAUZA MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE TORRES BAUZA MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SPRINTFUEL SL | Administrador Solidario | 27/04/2021 | 11/06/2024 |
TORRES INVESTMENTS & MANAGEMENTS SL | Administrador Mancomunado | 15/11/2016 | 23/02/2018 |
SERENE YACHTS SL | Administrador Solidario | 06/03/2017 | 09/08/2017 |
TORRES INVESTMENTS & MANAGEMENTS SL | Administrador Mancomunado | 13/11/2015 | 15/11/2016 |
SERVISTAR BALEARES SL | Administrador Unico | 30/07/2013 | 30/07/2013 |
SERVISTAR BALEARES SL | Administrador Solidario | 01/08/2011 | 30/07/2013 |
SERVISTAR INTERNATIONAL PROJECTS SL | Administrador Unico | 14/05/2013 | 18/07/2013 |
VINCULACIONES DE TORRES BAUZA MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TORRES BAUZA MIGUEL ANGEL
Empresa: SPRINTFUEL SL
Administrador Solidario
- FUTURA PETROLIUM SL
- Torres Bauza Miguel Angel
- TORRES & QUETGLAS ASOCIADOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PM 90918, I/A 2 (11/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-115-07
Empresa: SPRINTFUEL SL
Administrador Solidario
- FUTURA PETROLIUM SL
- Torres Bauza Miguel Angel
- TORRES & QUETGLAS ASOCIADOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2895 , F 187, S 8, H PM 90918, I/A 1 (27/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-83-07
Empresa: TORRES INVESTMENTS & MANAGEMENTS SL
Administrador Mancomunado
- Sastre Bennassar Nadal
- Torres Bauza Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2670 , F 208, S 8, H PM 73896, I/A 5 (23/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-45-07
Empresa: SERENE YACHTS SL
Administrador Solidario
- Torres Bauza Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1639 , F 101, S 8, H TO 39281, I/A 3 (09/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-157-45
Empresa: SERENE YACHTS SL
Administrador Solidario
- Sanz Garcia Emilio
- Torres Bauza Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1639 , F 100, S 8, H TO 39281, I/A 2 (06/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-50-45
Empresa: TORRES INVESTMENTS & MANAGEMENTS SL
Administrador Mancomunado
- Sastre Bennassar Nadal
- Torres Bauza Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2670 , F 208, S 8, H PM 73896, I/A 4 (15/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-222-07
Empresa: TORRES INVESTMENTS & MANAGEMENTS SL
Administrador Mancomunado
- Coll Cañellas Gabriel
- Torres Bauza Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2670 , F 208, S 8, H PM 73896, I/A 4 (15/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-222-07
Empresa: TORRES INVESTMENTS & MANAGEMENTS SL
Administrador Mancomunado
- Coll Cañellas Gabriel
- Torres Bauza Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2571 , F 214, S 8, H PM 73896, I/A 2 (13/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-223-07
Empresa: SERVISTAR BALEARES SL
Administrador Unico
- Torres Bauza Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2422 , F 141, S 8, H PM 65725, I/A 4 (30/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-148-07
Empresa: SERVISTAR BALEARES SL
Administrador Unico
- Torres Bauza Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2422 , F 141, S 8, H PM 65725, I/A 3 (30/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-148-07
VER MAS ACTOS
Información de TORRES BAUZA MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de TORRES BAUZA MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TORRES BAUZA MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos