TORRES AYERDI ANGEL JAVIER
Informe ejecutivo de TORRES AYERDI ANGEL JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 19
Empresas inactivas: 12
CARGOS DE TORRES AYERDI ANGEL JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GESINOR 2001 SL | Apoderado | 26/05/2017 | |
VERACO VENDING DISTRIBUCION SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 17/03/2017 | |
NORDISVEN DISTRIBUCION NAVARRA SL | Apoderado | 05/08/2016 | |
NORDISVEN SL | Apoderado | 14/07/2016 | |
GESINOR 2001 SL | Apoderado | 17/02/2014 | |
SERVIRREINER SL | Apoderado | 18/10/2012 |
VINCULACIONES DE TORRES AYERDI ANGEL JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TORRES AYERDI ANGEL JAVIER
Empresa: NORDISVEN DISTRIBUCION ARABA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Torres Ayerdi Angel Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1612 , F 159, S 8, H VI 18116, I/A 8 (04/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-179-01
Empresa: IPARVENDING 2007 SL
Apoderado
- Torres Ayerdi Angel Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5081 , F 84, S 8, H BI 50555, I/A 23 (08/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-178-48
Empresa: SAT VENDING 2008 SL
Apoderado
- Torres Ayerdi Angel Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5015 , F 20, S 8, H BI 50067, I/A 16 (08/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-178-48
Empresa: NORDISVEN DISTRIBUCION BIZKAIA SL
Apoderado
- Torres Ayerdi Angel Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5621 , F 175, S 8, H BI 68191, I/A 8 (08/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-178-48
Empresa: NORDISVEN DISTRIBUCION LOGROÑO SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Torres Ayerdi Angel Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 824 , F 11, S 8, H LO 17521, I/A 5 (31/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-172-26
Empresa: NORDISVEN DISTRIBUCION ZARAGOZA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Torres Ayerdi Angel Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4261 , F 179, S 8, H Z 62238, I/A 5 (29/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-169-50
Empresa: NORDISVEN DISTRIBUCION CANTABRIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Torres Ayerdi Angel Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1135 , F 139, S 8, H S 30969, I/A 7 (24/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-167-39
Empresa: NORDISVEN DISTRIBUCION GIPUZKOA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Torres Ayerdi Angel Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2752 , F 110, S 8, H SS 38604, I/A 7 (24/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-167-20
Empresa: NORDISVEN DISTRIBUCION LEVANTE SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Torres Ayerdi Angel Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10305, L 7586, F 11, S 8, H V 176932, I/A 5 (24/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-166-46
Empresa: ARRAS VENDING DISTRIBUCION SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Torres Ayerdi Angel Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34768 , F 64, S 8, H M 625356, I/A 8 (23/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-165-28
VER MAS ACTOS
Información de TORRES AYERDI ANGEL JAVIER
Mostramos los datos de TORRES AYERDI ANGEL JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TORRES AYERDI ANGEL JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos