TORRES ALFONSO LUIS MARIA
Informe ejecutivo de TORRES ALFONSO LUIS MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE TORRES ALFONSO LUIS MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSULTYN LUIS TORRES SL | Administrador Unico | 18/10/2013 | |
CONSULTYN LUIS TORRES SL | Apoderado | 12/03/2012 |
VINCULACIONES DE TORRES ALFONSO LUIS MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TORRES ALFONSO LUIS MARIA
Empresa: CONSULTYN LUIS TORRES SL
Administrador Unico
- Torres Alfonso Luis Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29266 , F 97, S 8, H M 358785, I/A 6 (18/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-206-28
Empresa: CONSULTYN LUIS TORRES SL
Apoderado
- Torres Alfonso Luis Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29266 , F 96, S 8, H M 358785, I/A 5 (12/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-59-28
Empresa: CONSULTYN LUIS TORRES SLP
Administrador Unico
- Torres Alfonso Luis Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20294 , F 206, S 8, H M 358785, I/A 4 (02/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-9-28
Información de TORRES ALFONSO LUIS MARIA
Mostramos los datos de TORRES ALFONSO LUIS MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TORRES ALFONSO LUIS MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos