TORRENTS PALMA VANESSA
Informe ejecutivo de TORRENTS PALMA VANESSA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE TORRENTS PALMA VANESSA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SEGLE 9 SERINT SL | Administrador Unico | 14/03/2019 | |
IMMOBILIARIA LLAVANERES SEGLE NOU SL | Administrador Unico | 30/04/2015 | |
TAVALSER FINCAS SL | Administrador Unico | 24/11/2010 |
VINCULACIONES DE TORRENTS PALMA VANESSA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TORRENTS PALMA VANESSA
Empresa: SEGLE 9 SERINT SL
Administrador Unico
- Torrents Palma Vanessa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46800 , F 148, S 8, H B 531321, I/A 1 (14/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-59-08
Administrador Unico
- Torrents Palma Vanessa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33663 , F 23, S 8, H B 233486, I/A 6 (05/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-88-08
Empresa: IMMOBILIARIA LLAVANERES SEGLE NOU SL
Administrador Unico
- Torrents Palma Vanessa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44797 , F 165, S 8, H B 467835, I/A 1 (30/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-86-08
Administrador Unico
- Torrents Palma Vanessa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33663 , F 23, S 8, H B 233486, I/A 5 (02/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-130-08
Empresa: TAVALSER FINCAS SL
Administrador Unico
- Torrents Palma Vanessa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42049 , F 110, S 8, H B 400395, I/A 2 (24/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-232-08
Información de TORRENTS PALMA VANESSA
Mostramos los datos de TORRENTS PALMA VANESSA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TORRENTS PALMA VANESSA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos