TORRENTS CASANOVAS JUAN
Informe ejecutivo de TORRENTS CASANOVAS JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE TORRENTS CASANOVAS JUAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SKYTECHSOFT SL | Consejero | 04/10/2010 | 12/12/2012 |
IN 2 WORLD ENERGY SPAIN SL | Liquidador | 28/09/2012 | 28/09/2012 |
IN 2 WORLD ENERGY SPAIN SL | Administrador Solidario | 20/02/2009 | 28/09/2012 |
VINCULACIONES DE TORRENTS CASANOVAS JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TORRENTS CASANOVAS JUAN
Empresa: SKYTECHSOFT SL
Consejero
- Torrents Casanovas Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42137 , F 163, S 8, H B 401328, I/A 6 (12/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-244-08
Empresa: IN 2 WORLD ENERGY SPAIN SL
Liquidador
- Torrents Casanovas Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41049 , F 137, S 8, H B 377082, I/A 2 (28/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-196-08
Empresa: IN 2 WORLD ENERGY SPAIN SL
Administrador Solidario
- Freixas Coronas Marc
- Torrents Casanovas Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41049 , F 137, S 8, H B 377082, I/A 2 (28/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-196-08
Empresa: SKYTECHSOFT SL
Consejero
- Fradera Pellicer Carlos
- Masdeu Figa Guillem
- Riera Roura Rafael
- Torrents Casanovas Juan
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42137 , F 155, S 8, H B 401328, I/A 1 (04/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-200-08
Empresa: IN 2 WORLD ENERGY SPAIN SL
Administrador Solidario
- Freixas Corinas Marc
- Torrents Casanovas Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41049 , F 135, S 8, H B 377082, I/A 1 (20/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-45-08
Información de TORRENTS CASANOVAS JUAN
Mostramos los datos de TORRENTS CASANOVAS JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TORRENTS CASANOVAS JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos