TORRENTO BOFILL JOAN
Informe ejecutivo de TORRENTO BOFILL JOAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE TORRENTO BOFILL JOAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MARESMAUTO SA | Administrador Unico | 05/10/2022 | |
PAU I ELI SA | Administrador Unico | 23/06/2022 |
VINCULACIONES DE TORRENTO BOFILL JOAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TORRENTO BOFILL JOAN
Empresa: MARESMAUTO SA
Administrador Unico
- Torrento Bofill Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22007 , F 87, S 8, H B 30669, I/A 15 (05/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-197-08
Empresa: PAU I ELI SA
Administrador Unico
- Torrento Bofill Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20655 , F 198, S 8, H B 10883, I/A 13 (23/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-126-08
Empresa: PAU I ELI SA
Administrador Unico
- Torrento Bofill Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20655 , F 198, S 8, H B 10883, I/A 12 (02/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-152-08
Empresa: MARESMAUTO SA
Administrador Unico
- Torrento Bofill Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22007 , F 87, S 8, H B 30669, I/A 14 (29/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-193-08
Empresa: MARESMAUTO SA
Administrador Unico
- Torrento Bofill Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22007 , F 87, S 8, H B 30669, I/A 14 (29/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-193-08
Empresa: PAU I ELI SA
Consejero Delegado
- Maresma Alberti Juan
- Torrento Bofill Joan
Consejero
- Aparicio Maresma Eva
- Maresma Alberti Juan
- Torrento Bofill Joan
- Torrento Maresma Juan
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20655 , F 196, S 8, H B 10883, I/A 8 N (04/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-203-08
Empresa: PAU I ELI SA
Administrador Unico
- Torrento Bofill Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20655 , F 197, S 8, H B 10883, I/A 10 (04/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-197-08
Empresa: MARESMAUTO SA
Administrador Unico
- Torrento Bofill Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22007 , F 87, S 8, H B 30669, I/A 13 (16/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-163-08
Información de TORRENTO BOFILL JOAN
Mostramos los datos de TORRENTO BOFILL JOAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TORRENTO BOFILL JOAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos