TORRENT SELLARES JORDI
Informe ejecutivo de TORRENT SELLARES JORDI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE TORRENT SELLARES JORDI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ROYAL WOOD FLOORS SL | Administrador Unico | 22/03/2018 | 21/04/2021 |
TONENCA DE NEGOCIS SL | Administrador Unico | 28/07/2012 | 13/09/2013 |
TONENCA DE NEGOCIS SL | Liquidador | 13/09/2013 | 13/09/2013 |
NOGUERA I PENEDES SL | Administrador Unico | 09/09/2010 | 03/12/2011 |
VINCULACIONES DE TORRENT SELLARES JORDI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TORRENT SELLARES JORDI
Empresa: ROYAL WOOD FLOORS SL
Administrador Unico
- Torrent Sellares Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46332 , F 127, S 8, H B 516787, I/A 2 (21/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-80-08
Empresa: ROYAL WOOD FLOORS SL
Administrador Unico
- Torrent Sellares Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46332 , F 126, S 8, H B 516787, I/A 1 (22/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-63-08
Empresa: TONENCA DE NEGOCIS SL
Liquidador
- Torrent Sellares Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41287 , F 145, S 8, H B 379827, I/A 3 (13/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-180-08
Empresa: TONENCA DE NEGOCIS SL
Administrador Unico
- Torrent Sellares Jordi
Liquidador
- Torrent Sellares Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41287 , F 145, S 8, H B 379827, I/A 3 (13/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-180-08
Empresa: NUEVO DIA WORKS SL
Administrador Unico
- Torrent Sellares Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41287 , F 145, S 8, H B 379827, I/A 2 (28/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-153-08
Empresa: NOGUERA I PENEDES SL
Administrador Unico
- Torrent Sellares Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42107 , F 54, S 8, H B 402283, I/A 2 (03/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-237-08
Empresa: NOGUERA I PENEDES SL
Administrador Unico
- Torrent Sellares Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42107 , F 49, S 8, H B 402283, I/A 1 (09/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-183-08
Información de TORRENT SELLARES JORDI
Mostramos los datos de TORRENT SELLARES JORDI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TORRENT SELLARES JORDI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos