TORRENT ORUS JORDI
Informe ejecutivo de TORRENT ORUS JORDI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE TORRENT ORUS JORDI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TORRENT ORUS JORDI
Empresa: TGRDTC SL
Administrador Unico
- Torrent Orus Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46305 , F 219, S 8, H B 515957, I/A 1 (06/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-52-08
Empresa: YEC SEGLE XXI SL
Administrador Solidario
- Torrent Orus Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34300 , F 4, S 8, H B 242148, I/A 5 (10/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-220-08
Empresa: YEC SEGLE XXI SL
Administrador Solidario
- Puigvendrello Garcia Jordi
- Torrent Orus Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34300 , F 4, S 8, H B 242148, I/A 4 (08/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-133-08
Empresa: YEC SEGLE XXI SL
Administrador Unico
- Torrent Orus Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34300 , F 4, S 8, H B 242148, I/A 4 (08/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-133-08
Empresa: YEC SEGLE XXI SL
Administrador Unico
- Torrent Orus Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34300 , F 4, S 8, H B 242148, I/A 3 (22/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-64-08
Información de TORRENT ORUS JORDI
Mostramos los datos de TORRENT ORUS JORDI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TORRENT ORUS JORDI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos