TORRENT CUEVAS RAUL
Informe ejecutivo de TORRENT CUEVAS RAUL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE TORRENT CUEVAS RAUL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROESMA ENGINEERING & SERVICES SL | Liquidador Solidario | 28/04/2015 | 11/02/2016 |
PROESMA ENGINEERING & SERVICES SL | Administrador Solidario | 13/01/2014 | 28/04/2015 |
PROESMA ENGINEERING & SERVICES SL | Administrador Mancomunado | 24/09/2013 | 13/01/2014 |
VINCULACIONES DE TORRENT CUEVAS RAUL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TORRENT CUEVAS RAUL
Empresa: PROESMA ENGINEERING & SERVICES SL
Liquidador Solidario
- Ballester Climent Maria Luisa
- Torrent Cuevas Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9683, L 6965, F 173, S 8, H V 155774, I/A 4 (11/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-33-46
Empresa: PROESMA ENGINEERING & SERVICES SL
Liquidador Solidario
- Ballester Climent Maria Luisa
- Torrent Cuevas Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9683, L 6965, F 173, S 8, H V 155774, I/A 3 (28/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-84-46
Empresa: PROESMA ENGINEERING & SERVICES SL
Administrador Solidario
- Ballester Climent Maria Luisa
- Torrent Cuevas Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9683, L 6965, F 173, S 8, H V 155774, I/A 3 (28/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-84-46
Empresa: PROESMA ENGINEERING & SERVICES SL
Administrador Solidario
- Ballester Climent Maria Luisa
- Torrent Cuevas Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9683, L 6965, F 172, S 8, H V 155774, I/A 2 (13/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-12-46
Empresa: PROESMA ENGINEERING & SERVICES SL
Administrador Mancomunado
- Mizrahi Lopez Victor
- Torrent Cuevas Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9683, L 6965, F 172, S 8, H V 155774, I/A 2 (13/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-12-46
Empresa: PROESMA ENGINEERING & SERVICES SL
Administrador Mancomunado
- Mizrahi Lopez Victor
- Torrent Cuevas Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9683, L 6965, F 172, S 8, H V 155774, I/A 1 (24/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-187-46
Información de TORRENT CUEVAS RAUL
Mostramos los datos de TORRENT CUEVAS RAUL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TORRENT CUEVAS RAUL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos