TORRENS CERVELLO JOSEP
Informe ejecutivo de TORRENS CERVELLO JOSEP
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE TORRENS CERVELLO JOSEP
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROVADORS 7 SL | Administrador Solidario | 30/08/2024 | |
FALET-TORRENS XXI SL | Administrador Solidario | 18/04/2013 |
VINCULACIONES DE TORRENS CERVELLO JOSEP
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TORRENS CERVELLO JOSEP
Empresa: PROVADORS 7 SL
Administrador Solidario
- Carbonell Pamies Santiago
- Queralt Cervello Maria Montserrat
- Torrens Cervello Jordi
- Torrens Cervello Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H T 62603, I/A 1 (30/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-173-43
Empresa: FONTSCALDES CERVELLO SL
Administrador Solidario
- Torrens Cervello Jordi
- Torrens Cervello Josep
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2530 , F 34, S 8, H T 41008, I/A 2 (04/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-8-43
Empresa: FALET-TORRENS XXI SL
Administrador Solidario
- Torrens Cervello Jordi
- Torrens Cervello Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2341 , F 51, S 8, H T 36955, I/A 4 (18/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-77-43
Empresa: FONTSCALDES CERVELLO SL
Administrador Solidario
- Torrens Cervello Jordi
- Torrens Cervello Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2530 , F 32, S 8, H T 41008, I/A 1 (22/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-24-43
Información de TORRENS CERVELLO JOSEP
Mostramos los datos de TORRENS CERVELLO JOSEP que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TORRENS CERVELLO JOSEP, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos