TORRENS CAPELLADES AIDA
Informe ejecutivo de TORRENS CAPELLADES AIDA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE TORRENS CAPELLADES AIDA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ETICA I SOSTENIBILITAT CORPORATIVES SL | Administrador Unico | 17/02/2023 | |
PASAPAS JOMPER SL | Administrador Solidario | 04/05/2018 | |
PETROMIRALLES 3 SL | Apoderado Solidario | 08/11/2013 | |
PETROMIRALLES PORT SL | Apoderado Solidario | 28/08/2013 | |
PETERSUN SL | Apoderado Solidario | 28/08/2013 | |
PETROMIRALLES GROUP SL | Apoderado Solidario | 28/08/2013 | |
PETROMIRALLES SL | Apoderado Solidario | 08/07/2013 |
VINCULACIONES DE TORRENS CAPELLADES AIDA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TORRENS CAPELLADES AIDA
Empresa: ECOENERGY SOLUTION SL
Administrador Unico
- Torrens Capellades Aida
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44327 , F 145, S 8, H B 452871, I/A 6 (17/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-39-08
Empresa: ECO FUEL TORRENS SL
Administrador Solidario
- Torrens Capellades Aida
- Torrens Riu Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44625 , F 197, S 8, H B 461598, I/A 6 (18/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-226-08
Empresa: NEW PETROMIRALLES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46398 , F 171, S 8, H B 349848, I/A 10 (17/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-19-08
Empresa: TBTREM PROFESSIONAL SL
Administrador Solidario
Apoderado Solidario
- Torrens Capellades Aida
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39237 , F 216, S 8, H B 342605, I/A 5 (17/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-17-08
Empresa: PETROMIRALLES 9 SL
Administrador Solidario
Apoderado Solidario
- Torrens Capellades Aida
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41482 , F 152, S 8, H B 386454, I/A 6 (17/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-17-08
Empresa: PASAPAS JOMPER SL
Administrador Solidario
- Torrens Capellades Aida
- Torrens Riu Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42421 , F 183, S 8, H B 407445, I/A 5 (04/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-91-08
Empresa: MODULCAT PENEDES SL
Administrador Solidario
- Torrens Capellades Aida
- Torrens Riu Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2201 , F 147, S 8, H T 33888, I/A 2 (15/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-202-43
Empresa: PETROMIRALLES 9 SL
Apoderado Solidario
- Torrens Capellades Aida
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41482 , F 150, S 8, H B 386454, I/A 5 (31/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-26-08
Empresa: TBTREM PROFESSIONAL SL
Apoderado Solidario
- Torrens Capellades Aida
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39237 , F 214, S 8, H B 342605, I/A 4 (31/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-26-08
Empresa: NEW PETROMIRALLES SL
Apoderado Solidario
- Torrens Capellades Aida
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39546 , F 52, S 8, H B 349848, I/A 8 (08/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-220-08
VER MAS ACTOS
Información de TORRENS CAPELLADES AIDA
Mostramos los datos de TORRENS CAPELLADES AIDA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TORRENS CAPELLADES AIDA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos