TORRENS CALDENTEY MARIA
Informe ejecutivo de TORRENS CALDENTEY MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE TORRENS CALDENTEY MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MUELLES BARBERA SA | Administrador Unico | 16/03/2023 | |
JORGE HERNANDEZ SL | Administrador Unico | 17/04/2018 |
VINCULACIONES DE TORRENS CALDENTEY MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TORRENS CALDENTEY MARIA
Empresa: MUELLES BARBERA SA
Administrador Unico
- Torrens Caldentey Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26164 , F 164, S 8, H B 100586, I/A 14 (16/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-59-08
Empresa: KIMUELLE SL
Liquidador
- Torrens Caldentey Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26541 , F 177, S 8, H B 105666, I/A 7 (28/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-24-08
Empresa: KIMUELLE SL
Administrador Unico
- Torrens Caldentey Maria
Liquidador
- Torrens Caldentey Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26541 , F 177, S 8, H B 105666, I/A 7 (28/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-24-08
Empresa: JORGE HERNANDEZ SL
Administrador Unico
- Torrens Caldentey Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24802 , F 212, S 8, H B 79684, I/A 8 (17/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-80-08
Empresa: MUELLES BARBERA SA
Administrador Unico
- Torrens Caldentey Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26164 , F 163, S 8, H B 100586, I/A 11 (05/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-73-08
Empresa: MUELLES BARBERA SA
Administrador Unico
- Torrens Caldentey Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26164 , F 163, S 8, H B 100586, I/A 11 (05/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-73-08
Empresa: MUELLES BARBERA SA
Administrador Unico
- Torrens Caldentey Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26164 , F 162, S 8, H B 100586, I/A 10 (25/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-64-08
Empresa: KIMUELLE SL
Administrador Unico
- Torrens Caldentey Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26541 , F 177, S 8, H B 105666, I/A 5 (05/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-12-08
Información de TORRENS CALDENTEY MARIA
Mostramos los datos de TORRENS CALDENTEY MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TORRENS CALDENTEY MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos