TORRELLES BASSANGE JOSE MARIA
Informe ejecutivo de TORRELLES BASSANGE JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 18
Empresas inactivas: 11
CARGOS DE TORRELLES BASSANGE JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MARFIL EMPRESARIAL SL | Apoderado | 17/12/2020 |
VINCULACIONES DE TORRELLES BASSANGE JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TORRELLES BASSANGE JOSE MARIA
Empresa: EXCELENT FACILITY SERVICES SL
Administrador Solidario
- Torrelles Bassange Jose Maria
- Torrelles Bassange Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 50653, I/A 22 (09/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-158-08
Empresa: LED QUALITY LUX SL
Administrador Solidario
- Torrelles Bassange Jose Maria
- Torrelles Bassange Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42936 , F 155, S 8, H B 419931, I/A 8 (23/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-62-08
Empresa: MARFIL EMPRESARIAL SL
Apoderado
- Torrelles Bassange Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38947 , F 199, S 8, H M 692122, I/A 5 (17/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-246-28
Empresa: MARFIL EMPRESARIAL SL
Administrador Solidario
- Torrelles Bassange Jose Maria
- Torrelles Bassange Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38947 , F 199, S 8, H M 692122, I/A 4 (17/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-246-28
Empresa: RIALB DE QUERALBS SL
Administrador Mancomunado
- Torrelles Bassange Jose Maria
- Torrelles Bassange Luis
- Torrelles Bassange Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38880 , F 77, S 8, H B 330633, I/A 4 (31/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-27-08
Empresa: NEXTEL SERVICIOS DE RESERVA SL
Consejero Delegado
- Alegre Selga Lluis
- Torrelles Bassange Jose Maria
Consejero
- Alegre Selga Lluis
- Gurri Fito Jordi
- Torrelles Bassange Jose Maria
Presidente
Secretario
- Torrelles Bassange Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30705 , F 120, S 8, H B 133857, I/A 15 (25/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-44-08
Empresa: LED QUALITY LUX SL
Administrador Solidario
- Torrelles Bassange Jose Maria
- Torrelles Bassange Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42936 , F 153, S 8, H B 419931, I/A 4 (03/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-109-08
Empresa: RESICATERING SL
Administrador Solidario
- Torrelles Bassange Jose Maria
- Torrelles Bassange Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37256 , F 114, S 8, H B 199551, I/A 15 (17/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-43-08
Empresa: EXCELENT MARKET SL
Administrador Solidario
- Torrelles Bassange Jose Maria
- Torrelles Bassange Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23295 , F 187, S 8, H B 50641, I/A 19 (03/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-217-08
Empresa: GERIATRIA SIGLO XXI SL
Administrador
- Torrelles Bassange Jose Maria
- Torrelles Bassange Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40072 , F 12, S 8, H B 171938, I/A 14 (03/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-217-08
VER MAS ACTOS
Información de TORRELLES BASSANGE JOSE MARIA
Mostramos los datos de TORRELLES BASSANGE JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TORRELLES BASSANGE JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos