TORRELES BURGUES ADRIA
Informe ejecutivo de TORRELES BURGUES ADRIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE TORRELES BURGUES ADRIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TOBUR SL | Administrador Unico | 29/12/2017 | |
ALENDIR PARTNERS SL | Administrador Unico | 28/12/2017 |
VINCULACIONES DE TORRELES BURGUES ADRIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TORRELES BURGUES ADRIA
Empresa: TOBUR SL
Administrador Unico
- Torreles Burgues Adria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 942 , F 108, S 8, H L 18378, I/A 8 (29/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-5-25
Empresa: ALENDIR PARTNERS SL
Administrador Unico
- Torreles Burgues Adria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 939 , F 32, S 8, H L 18291, I/A 4 (28/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-4-25
Información de TORRELES BURGUES ADRIA
Mostramos los datos de TORRELES BURGUES ADRIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TORRELES BURGUES ADRIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos