TORREIRO ANTON MIGUEL
Informe ejecutivo de TORREIRO ANTON MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE TORREIRO ANTON MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INSTALACIONES NAUTICAS DARSENA DE LA MARINA SL | Consejero | 24/12/2009 | |
DARSENA DEPORTIVA DE LA CORUÑA SA | Consejero | 14/01/2009 |
VINCULACIONES DE TORREIRO ANTON MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TORREIRO ANTON MIGUEL
Consejero
- Torreiro Anton Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3193 , F 203, S 8, H C 40881, I/A 2 (24/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-2-15
Empresa: DARSENA DEPORTIVA DE LA CORUÑA SA
Consejero
- Torreiro Anton Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2466 , F 93, S 8, H C 26564, I/A 23º (14/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-15-15
Información de TORREIRO ANTON MIGUEL
Mostramos los datos de TORREIRO ANTON MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TORREIRO ANTON MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos