TORREGROSA GOZALBEZ ENRIQUE
Informe ejecutivo de TORREGROSA GOZALBEZ ENRIQUE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE TORREGROSA GOZALBEZ ENRIQUE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RAFAEL ALMENAR SA | Administrador Unico | 12/11/2019 | |
SIERRA VALIRA SL | Administrador Mancomunado | 20/07/2016 | |
SIERRA VALIRA SL | Apoderado | 20/07/2016 | |
AUTOALMENAR SL | Administrador Unico | 01/07/2015 | |
DISCEMA ALIMENTACION SL | Presidente | 19/11/2013 | |
DISCEMA ALIMENTACION SL | Consejero Delegado | 19/11/2013 | |
DISCEMA ALIMENTACION SL | Consejero | 19/11/2013 | |
MOTOR ALMENAR SA | Administrador Unico | 08/05/2013 |
VINCULACIONES DE TORREGROSA GOZALBEZ ENRIQUE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TORREGROSA GOZALBEZ ENRIQUE
Empresa: ALMENAR AUTOMOVILES SA
Administrador Unico
- Torregrosa Gozalbez Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3578, L 891, F 104, S 8, H V 12297, I/A 22 (07/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-133-46
Empresa: DISTRIBUCIONES PINTO SL
Liquidador Unico
- Torregrosa Gozalbez Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4905, L 2214, F 4, S 8, H V 34999, I/A 10 (06/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-199-46
Empresa: DISTRIBUCIONES PINTO SL
Administrador Unico
- Torregrosa Gozalbez Enrique
Liquidador Unico
- Torregrosa Gozalbez Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4905, L 2214, F 4, S 8, H V 34999, I/A 10 (06/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-199-46
Empresa: RAFAEL ALMENAR SA
Administrador Unico
- Torregrosa Gozalbez Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6167, L 3473, F 21, S 8, H V 18995, I/A 46 (12/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-222-46
Empresa: MOTOR ALMENAR SA
Administrador Unico
- Torregrosa Gozalbez Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9626, L 6908, F 84, S 8, H V 153805, I/A 6 (01/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-128-46
Empresa: SIERRA VALIRA SL
Apoderado
- Torregrosa Gozalbez Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10113 , F 176, S 8, H M 161468, I/A 11 (20/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-144-28
Empresa: SIERRA VALIRA SL
Apoderado
- Torregrosa Gozalbez Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10113 , F 176, S 8, H M 161468, I/A 11 (20/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-144-28
Empresa: SIERRA VALIRA SL
Administrador Mancomunado
- Miralles Sanchez Maria Carmen
- Torregrosa Gozalbez Enrique
- Torregrosa Miralles Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10113 , F 175, S 8, H M 161468, I/A 10 (20/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-143-28
Empresa: CARRETILLAS ALMENAR SL
Administrador Unico
- Torregrosa Gozalbez Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2709 , F 31, S 8, H A 79703, I/A 9 (10/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-93-03
Empresa: E T RENT A CAR SL
Administrador Unico
- Torregrosa Gozalbez Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5615, L 2922, F 193, S 8, H V 50540, I/A 12 (01/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-127-46
VER MAS ACTOS
Información de TORREGROSA GOZALBEZ ENRIQUE
Mostramos los datos de TORREGROSA GOZALBEZ ENRIQUE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TORREGROSA GOZALBEZ ENRIQUE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos