TORREGO CASADO AGUSTIN
Informe ejecutivo de TORREGO CASADO AGUSTIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 26
Empresas inactivas: 17
CARGOS DE TORREGO CASADO AGUSTIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GUAICANAMAR INVERSIONES SICAV | Consejero | 09/03/2012 | 25/04/2016 |
CENTRO COMERCIAL PRADO VALDEMORILLO SL | Administrador Solidario | 27/12/2011 | 12/02/2016 |
DULCINEA SOLAR 95 SL | Administrador Solidario | 24/07/2015 | 28/12/2015 |
PEÑA CARDIN INVERSIONES SL | Administrador Unico | 18/12/2015 | |
DESARROLLOS COMERCIALES SOCIALES Y DEPORTIVOS SL | Administrador Solidario | 15/12/2015 | |
LA GUADAMILLA SL | Administrador Solidario | 24/07/2015 | 10/12/2015 |
DULCINEA SOLAR 304 SL | Administrador Solidario | 24/07/2015 | 09/12/2015 |
DULCINEA SOLAR 94 SL | Administrador Solidario | 24/07/2015 | 07/12/2015 |
PEÑA CARDIN SL | Consejero Delegado Solidario | 07/10/2015 | |
PEÑA CARDIN SL | Presidente | 07/10/2015 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE TORREGO CASADO AGUSTIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TORREGO CASADO AGUSTIN
Empresa: GUAICANAMAR INVERSIONES SICAV
Consejero
- Torrego Casado Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23140 , F 209, S 8, H M 241963, I/A 32 (25/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-83-28
Administrador Solidario
- Torrego Casado Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28061 , F 20, S 8, H M 505693, I/A 12 (12/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-34-28
Empresa: DULCINEA SOLAR 95 SL
Administrador Solidario
- Ellacuria Medina Maria Del Rosario
- Torrego Casado Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25700 , F 31, S 8, H M 463235, I/A 5 (28/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-2-28
Empresa: PEÑA CARDIN INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Torrego Casado Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15602 , F 34, S 8, H M 262657, I/A 6 (18/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-247-28
Administrador Solidario
- Torrego Casado Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21522 , F 126, S 8, H M 382849, I/A 5 (15/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-244-28
Empresa: LA GUADAMILLA SL
Administrador Solidario
- Torrego Casado Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15427 , F 178, S 8, H M 259072, I/A 9 (10/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-241-28
Empresa: DULCINEA SOLAR 304 SL
Administrador Solidario
- Torrego Casado Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26041 , F 12, S 8, H M 469425, I/A 5 (09/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-240-28
Empresa: DULCINEA SOLAR 94 SL
Administrador Solidario
- Torrego Casado Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25700 , F 22, S 8, H M 463234, I/A 5 (07/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-240-28
Empresa: PEÑA CARDIN SL
Consejero Delegado Solidario
- Torrego Casado Agustin
Consejero
- Torrego Casado Agustin
Presidente
- Torrego Casado Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31816 , F 62, S 8, H M 234068, I/A 19 (07/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-197-28
Empresa: EDIFICIOS ALSINA SUR SA
Consejero Delegado Solidario
- Torrego Casado Agustin
Consejero
- Torrego Casado Agustin
Presidente
- Torrego Casado Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6572 , F 117, S 8, H M 106965, I/A 38 (06/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-196-28
VER MAS ACTOS
Información de TORREGO CASADO AGUSTIN
Mostramos los datos de TORREGO CASADO AGUSTIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TORREGO CASADO AGUSTIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos