TORREDEMER COSTA IGNACIO
Informe ejecutivo de TORREDEMER COSTA IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE TORREDEMER COSTA IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IMMOBILIARIA TORREDEMER 174 SL | Liquidador | 27/12/2023 | 27/12/2023 |
IMMOBILIARIA TORREDEMER 174 SL | Administrador Unico | 30/05/2017 | 27/12/2023 |
BELSAVI SALUD 4 SL | Liquidador | 21/12/2021 | 21/12/2021 |
BELSAVI SALUD 4 SL | Administrador Unico | 21/12/2021 |
VINCULACIONES DE TORREDEMER COSTA IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TORREDEMER COSTA IGNACIO
Empresa: IMMOBILIARIA TORREDEMER 174 SL
Liquidador
- Torredemer Costa Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45950 , F 169, S 8, H B 503933, I/A 2 (27/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-4-08
Empresa: IMMOBILIARIA TORREDEMER 174 SL
Administrador Unico
- Torredemer Costa Ignacio
Liquidador
- Torredemer Costa Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45950 , F 169, S 8, H B 503933, I/A 2 (27/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-4-08
Empresa: BELSAVI SALUD 4 SL
Liquidador
- Torredemer Costa Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37869 , F 70, S 8, H B 316157, I/A 5 (21/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-247-08
Empresa: BELSAVI SALUD 4 SL
Administrador Unico
- Torredemer Costa Ignacio
Liquidador
- Torredemer Costa Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37869 , F 70, S 8, H B 316157, I/A 5 (21/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-247-08
Empresa: IMMOBILIARIA TORREDEMER 174 SL
Administrador Unico
- Torredemer Costa Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45950 , F 167, S 8, H B 503933, I/A 1 (30/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-106-08
Información de TORREDEMER COSTA IGNACIO
Mostramos los datos de TORREDEMER COSTA IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TORREDEMER COSTA IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos