TORRECILLAS MARQUEZ FELIX
Informe ejecutivo de TORRECILLAS MARQUEZ FELIX
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE TORRECILLAS MARQUEZ FELIX
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SALLY CERROT SL | Administrador Unico | 27/01/2023 | |
SALLY CERROT SL | Apoderado | 18/02/2022 | |
PROMOCIONES FELIX MARI SL | Administrador Unico | 17/11/2020 |
VINCULACIONES DE TORRECILLAS MARQUEZ FELIX
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TORRECILLAS MARQUEZ FELIX
Empresa: SALLY CERROT SL
Administrador Unico
- Torrecillas Marquez Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1502 , F 165, S 8, H CO 16220, I/A 12 (27/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-24-14
Empresa: SALLY CERROT SL
Apoderado
- Torrecillas Marquez Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1502 , F 164, S 8, H CO 16220, I/A 11 (18/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-39-14
Empresa: PROMOCIONES FELIX MARI SL
Administrador Unico
- Torrecillas Marquez Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1476 , F 222, S 8, H CO 15794, I/A 6 (17/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-226-14
Empresa: SALLY CERROT SL
Administrador Unico
- Torrecillas Marquez Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1502 , F 162, S 8, H CO 16220, I/A 7 (11/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-220-14
Empresa: RESIDENCIAL LA DEHESA SL
Administrador Solidario
- Ponce Arianes Maria Del Carmen
- Torrecillas Marquez Felix
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1632 , F 115, S 8, H CA 25733, I/A 4 (18/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-60-11
Información de TORRECILLAS MARQUEZ FELIX
Mostramos los datos de TORRECILLAS MARQUEZ FELIX que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TORRECILLAS MARQUEZ FELIX, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos