TORRECILLAS GOMEZ PEDRO
Informe ejecutivo de TORRECILLAS GOMEZ PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE TORRECILLAS GOMEZ PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COFIHEALTHCARE SPAIN SERVICES SL | Apoderado | 24/11/2022 | |
COFIHEALTHCARE SPAIN 7 SL | Apoderado | 27/05/2022 | |
COFIHEALTHCARE SPAIN SERVICES SL | Apoderado | 27/05/2022 |
VINCULACIONES DE TORRECILLAS GOMEZ PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TORRECILLAS GOMEZ PEDRO
Empresa: COFIHEALTHCARE SPAIN 8 SL
Apoderado
- Bayona Galvez Eduardo
- Garbayo Garcia Maria
- Gurrea Boix Daniel
- Rocabert Cruz Marta
- Torrecillas Gomez Pedro
- T. P. E.
- Zaragueta Casanova Luis Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43133 , F 47, S 8, H M 762181, I/A 6 (05/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-9-28
Empresa: COFIHEALTHCARE SPAIN SERVICES SL
Apoderado
- Garbayo Garcia Maria Del Carmen
- Torrecillas Gomez Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43187 , F 8, S 8, H M 763125, I/A 6 (24/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-229-28
Empresa: EUROSENIORSCLUB LEGAZPI SL
Apoderado Solidario
- Bayona Galvez Eduardo
- Garbayo Garcia Maria
- Gurrea Boix Daniel
- Torrecillas Gomez Pedro
- T. P. E.
- Zaragueta Casanova Luis Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39537 , F 53, S 8, H M 701867, I/A 3 (08/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-219-28
Empresa: COFIHEALTHCARE SPAIN 9 SL
Apoderado
- Bayona Galvez Eduardo
- Garbayo Garcia Maria
- Gurrea Boix Daniel
- Rocabert Cruz Marta
- Torrecillas Gomez Pedro
- T. P. E.
- Zaragueta Casanova Luis Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43187 , F 4, S 8, H M 763125, I/A 2 (27/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-105-28
Empresa: COFIHEALTHCARE SPAIN 8 SL
Apoderado
- Bayona Galvez Eduardo
- Garbayo Garcia Maria
- Gurrea Boix Daniel
- Rocabert Cruz Marta
- Torrecillas Gomez Pedro
- T. P. E.
- Zaragueta Casanova Luis Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43133 , F 42, S 8, H M 762181, I/A 2 (27/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-105-28
Empresa: COFIHEALTHCARE SPAIN 7 SL
Apoderado
- Bayona Galvez Eduardo
- Garbayo Garcia Maria
- Gurrea Boix Daniel
- Rocabert Cruz Marta
- Torrecillas Gomez Pedro
- T. P. E.
- Zaragueta Casanova Luis Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43089 , F 182, S 8, H M 761477, I/A 2 (27/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-105-28
Apoderado
- Torrecillas Gomez Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40714 , F 149, S 8, H M 668119, I/A 17 (13/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-202-28
Apoderado
- Aparicio Paredes Javier
- Colom Garcia Esther
- Sala Radua Josep
- Torrecillas Gomez Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37481 , F 223, S 8, H M 668119, I/A 9 (24/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-145-28
Información de TORRECILLAS GOMEZ PEDRO
Mostramos los datos de TORRECILLAS GOMEZ PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TORRECILLAS GOMEZ PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos