TORREALBA ELIAS MOISES
Informe ejecutivo de TORREALBA ELIAS MOISES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE TORREALBA ELIAS MOISES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TORREALBA ELIAS MOISES
Empresa: ROYALTY INVERSIONES SICAV
Consejero Delegado
Consejero
- Torrealba Elias Jose Antonio
- Torrealba Elias Maria Saturnina
- Torrealba Elias Moises
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39716 , F 23, S 8, H M 317739, I/A 27 (26/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-146-28
Empresa: ROYALTY INVERSIONES SICAV
Consejero Delegado
Consejero
- Torrealba Elias Jose Antonio
- Torrealba Elias Maria Saturnina
- Torrealba Elias Moises
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18323 , F 75, S 8, H M 317739, I/A 20 (28/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-212-28
Empresa: ROYALTY INVERSIONES SICAV
Auditor
Consejero
- Torrealba Elias Jose Antonio
- Torrealba Elias Maria Saturnina
- Torrealba Elias Moises
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18323 , F 73, S 8, H M 317739, I/A 13 (28/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-168-28
Empresa: ASPARROT SL
Apoderado
- Torrealba Elias Moises
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 516 , F 153, S 8, H LO 8185, I/A 6 (25/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-148-26
Información de TORREALBA ELIAS MOISES
Mostramos los datos de TORREALBA ELIAS MOISES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TORREALBA ELIAS MOISES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos