TORRE ESCUDERO SANTIAGO
Informe ejecutivo de TORRE ESCUDERO SANTIAGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE TORRE ESCUDERO SANTIAGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
10 CS COACHING SL | Administrador Solidario | 02/02/2010 |
VINCULACIONES DE TORRE ESCUDERO SANTIAGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TORRE ESCUDERO SANTIAGO
Empresa: IMPULSO COACHING DE NEGOCIOS SL
Consejero Delegado
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Burgos Cabrera Juan Emilio
- Calvo Garcia Antonio
- Fontcuberta Sales Juan Carlos
- Rosello Lloreda Humberto Manuel
- Torre Escudero Santiago
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27868 , F 119, S 8, H M 502286, I/A 6 (26/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-171-28
Empresa: IMPULSO COACHING DE NEGOCIOS SL
Consejero Delegado
Consejero
- Burgos Cabrera Juan Emilio
- Calvo Garcia Antonio
- Fontcuberta Sales Juan Carlos
- Rosello Lloreda Humberto Manuel
- Torre Escudero Santiago
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27868 , F 118, S 8, H M 502286, I/A 4 (28/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-150-28
Empresa: IMPULSO COACHING DE NEGOCIOS SL
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27868 , F 113, S 8, H M 502286, I/A 1 (02/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-133-28
Empresa: DEUTSCHE BANK PENSIONES FP
MRO.COMS.CTR
- Ruiz Balbas Francisco Javier
- Torre Escudero Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41869 , F 151, S 8, H B 13771, I/A 141 (09/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-117-08
Empresa: DEUTSCHE BANK PENSIONES FP
MRO.COMS.CTR
- Bartolome Vicario Jose Maria
- Torre Escudero Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41869 , F 133, S 8, H B 13771, I/A 102 (13/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-98-08
Empresa: DEUTSCHE BANK PENSIONES FP
MRO.COMS.CTR
- Bartolome Vicario Jose Maria
- Torre Escudero Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41869 , F 133, S 8, H B 13771, I/A 102 (13/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-98-08
Empresa: DEUTSCHE BANK PENSIONES FP
MRO.COMS.CTR
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35331 , F 39, S 8, H B 13771, I/A 83 (10/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-96-08
Empresa: DEUTSCHE BANK PENSIONES FP
MRO.COMS.CTR
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35331 , F 39, S 8, H B 13771, I/A 83 (10/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-96-08
Empresa: 10 CS COACHING SL
Administrador Solidario
- Jimenez-eguizabal Iturregui Maria Meritxel
- Torre Escudero Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5098 , F 172, S 8, H BI 55952, I/A 1 (02/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-30-48
Empresa: ATOTECH ESPAÑA SA
Secretario
- Torre Escudero Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3381 , F 175, S 8, H BI 615,A , I/ 55 (05/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-54-48
VER MAS ACTOS
Información de TORRE ESCUDERO SANTIAGO
Mostramos los datos de TORRE ESCUDERO SANTIAGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TORRE ESCUDERO SANTIAGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos