TORRE DEL VALLE SAGRARIO
Informe ejecutivo de TORRE DEL VALLE SAGRARIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE TORRE DEL VALLE SAGRARIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TOPISATEX SL | Socio Unico | 14/11/2012 | |
TOPISATEX SL | Administrador Unico | 14/11/2012 |
VINCULACIONES DE TORRE DEL VALLE SAGRARIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TORRE DEL VALLE SAGRARIO
Empresa: HELVI SG INTERNACIONAL SL
Administrador Solidario
- Torre Del Valle Sagrario
- Villar Pinilla Carlos Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28148 , F 177, S 8, H M 507090, I/A 2 (04/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-108-28
Empresa: HELVI 2000 SL
Apoderado
- Torre Del Valle Sagrario
- Torre Del Valle Sagrario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12247 , F 44, S 8, H M 193938, I/A 6 (24/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-102-28
Empresa: TOPISATEX SL
Administrador Unico
- Torre Del Valle Sagrario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30433 , F 40, S 8, H M 547748, I/A 1 (14/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-226-28
Empresa: TOPISATEX SL
Socio Único
- Torre Del Valle Sagrario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30433 , F 40, S 8, H M 547748, I/A 1 (14/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-226-28
Empresa: HELVI SG INTERNACIONAL SL
Administrador Solidario
- Torre Del Valle Sagrario
- Villar Pinilla Carlos Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28148 , F 176, S 8, H M 507090, I/A 1 (15/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-206-28
Empresa: HELVI 2000 SL
Apoderado
- Torre Del Valle Sagrario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12247 , F 42, S 8, H M 193938, I/A 5 (25/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-170-28
Información de TORRE DEL VALLE SAGRARIO
Mostramos los datos de TORRE DEL VALLE SAGRARIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TORRE DEL VALLE SAGRARIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos