TORRE DE SILVA LOPEZ DE LETONA JOSE ANTONIO
Informe ejecutivo de TORRE DE SILVA LOPEZ DE LETONA JOSE ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 25
Empresas inactivas: 15
CARGOS DE TORRE DE SILVA LOPEZ DE LETONA JOSE ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PERALTA INVERSIONES GLOBALES SL | Representante | 15/04/2024 | |
NATURGY ENERGY GROUP SA | Consj.Domini | 14/04/2023 | |
CVC INVESTMENT ADVISORY SERVICES SL | Consejero | 24/01/2020 | |
EXOLUM CORPORATION SA | Representante | 13/07/2017 |
VINCULACIONES DE TORRE DE SILVA LOPEZ DE LETONA JOSE ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TORRE DE SILVA LOPEZ DE LETONA JOSE ANTONIO
Empresa: EUROFIEL CONFECCION SA
Apoderado Mancomunado
- Albertos Rogero Juan Pablo
- Alonso De Armas Carmen
- Arbizu Panero Carlos
- Castellvi Depee Marie
- Conchillo Armendariz Federico
- Gonzalez Cortezon Antonio
- Jimenez Otero Manuel
- Kyprianou Antonis
- Miquel Naudi Jaime
- Muries Fenoll Laura
- Ramirez Hidalgo Raul Jose
- Romeo Martin-maestro Eva
- Sanchez Rodilla Ignacio
- Sendagorta Cudos Alvaro
- Serrano Muñoz Manuel
- Sierra Armas Ignacio
- Torre De Silva Lopez De Letona Jose Antonio
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 268264, I/A 67 (08/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-135-28
Empresa: KELINGTOWN SL
Consejero
Presidente
Representante
- Pasquin Llorente Javier Maria
- Sendagorta Cudos Alvaro
- Torre De Silva Lopez De Letona Jose Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46495 , F 3, S 8, H M 816364, I/A 3 (15/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-78-28
Empresa: NATURGY ENERGY GROUP SA
Consj.Domini
- Torre De Silva Lopez De Letona Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36567 , F 115, S 8, H M 656514, I/A 122 (14/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-76-28
Empresa: CVC INVESTMENT ADVISORY SERVICES SL
Consejero
- Torre De Silva Lopez De Letona Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19822 , F 184, S 8, H M 335940, I/A 14 (24/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-21-28
Empresa: RIOJA BIDCO SHAREHOLDINGS SL
Apoderado Mancomunado
- Arbide Estensoro Juan
- Brero Emanuela
- De Jaime Guijarro Javier
- Ramirez Larrauri Santiago
- Sendagorta Cudos Alvaro
- Torre De Silva Lopez De Letona Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37209 , F 5, S 8, H M 663920, I/A 5 (13/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-56-28
Empresa: RIOJA BIDCO SHAREHOLDINGS SL
Consejero
Presidente
Representante
- Arbide Estensoro Juan
- De Jaime Guijarro Javier
- Ramirez Larrauri Santiago
- Sendagorta Cudos Alvaro
- Torre De Silva Lopez De Letona Jose Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37209 , F 4, S 8, H M 663920, I/A 4 (12/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-56-28
Empresa: EUROFIEL CONFECCION SA
Apoderado Mancomunado
- Albertos Rogero Juan Pablo
- Alonso De Armas Carmen
- Arbizu Panero Carlos
- Campos Perez Rafael
- Castellvi Depee Marie
- Conchillo Armendariz Federico
- Gonzalez Cortezon Antonio
- Gonzalez Herrero Luis
- Jimenez Otero Manuel
- Kyprianou Antonis
- Mesa Palomino Luis
- Miquel Naudi Jaime
- Muries Fenoll Laura
- Ramirez Hidalgo Raul Jose
- Romeo Martin-maestro Eva
- Sanchez Rodilla Ignacio
- Sendagorta Cudos Alvaro
- Serrano Muñoz Manuel
- Sierra Armas Ignacio
- Torre De Silva Lopez De Letona Jose Antonio
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35130 , F 220, S 8, H M 268264, I/A 55 (22/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-21-28
Empresa: MEP RETAIL ESPAÑA SL
Administrador Mancomunado
Representante
- De Jaime Guijarro Javier
- Torre De Silva Lopez De Letona Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36267 , F 102, S 8, H M 379022, I/A 36 (19/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-205-28
Empresa: COLEGIO ALEGRA SL
Consejero
- Bernar Elorza Ignacio
- Diaz Arguelles Antonio
- Meca Rodriguez De Rivera Rocio
- Muller Victoria Anne
- Noya Fernandez Maria Jose
- Torre De Silva Lopez De Letona Jose Antonio
Presidente
- Torre De Silva Lopez De Letona Jose Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28626 , F 108, S 8, H M 515521, I/A 8 (03/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-152-28
Cons.Ext.Dom
Representante
- Boughton Marc
- De Jaime Guijarro Javier
- Ramirez Larrauri Santiago
- Torre De Silva Lopez De Letona Jose Antonio
- Voote Jan Reinier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28006 , F 115, S 8, H M 53046, I/A 1170 (13/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-138-28
VER MAS ACTOS
Información de TORRE DE SILVA LOPEZ DE LETONA JOSE ANTONIO
Mostramos los datos de TORRE DE SILVA LOPEZ DE LETONA JOSE ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TORRE DE SILVA LOPEZ DE LETONA JOSE ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos