TORRAS GABERNET MARIA TERESA
Informe ejecutivo de TORRAS GABERNET MARIA TERESA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE TORRAS GABERNET MARIA TERESA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TORRAGABE SA | Administrador Mancomunado | 06/11/2019 | |
TORRAGABE SA | Administrador Mancomunado | 24/10/2014 |
VINCULACIONES DE TORRAS GABERNET MARIA TERESA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TORRAS GABERNET MARIA TERESA
Empresa: TORRAGABE SA
Administrador Mancomunado
- Torras Gabernet Maria Teresa
- Torras Gabernet Pere
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34346 , F 146, S 8, H B 69842, I/A 20 (06/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-218-08
Empresa: TORRAGABE SA
Administrador Mancomunado
- Torras Gabernet Maria Teresa
- Torras Gabernet Pere
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34346 , F 146, S 8, H B 69842, I/A 19 (24/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-210-08
Empresa: TORRAGABE SA
Administrador Mancomunado
- Torras Gabernet Maria Teresa
- Torras Gabernet Pere
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34346 , F 146, S 8, H B 69842, I/A 19 (24/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-210-08
Empresa: TORRAGABE SA
Administrador Mancomunado
- Torras Gabernet Maria Teresa
- Torras Gabernet Pere
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34346 , F 146, S 8, H B 69842, I/A 18 (04/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-53-08
Empresa: TORRAGABE SA
Administrador Mancomunado
- Torras Gabernet Maria Teresa
- Torras Gabernet Pere
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34346 , F 144, S 8, H B 69842, I/A 16 N (14/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-47-08
Información de TORRAS GABERNET MARIA TERESA
Mostramos los datos de TORRAS GABERNET MARIA TERESA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TORRAS GABERNET MARIA TERESA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos