TORRALBO CARNERERO MANUEL
Informe ejecutivo de TORRALBO CARNERERO MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE TORRALBO CARNERERO MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MUEBLES TORRALBO Y ROMERO SL | Administrador Solidario | 28/06/2023 | |
MUEBLES TORRALBO Y ROMERO SL | Apoderado | 29/02/2012 |
VINCULACIONES DE TORRALBO CARNERERO MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TORRALBO CARNERERO MANUEL
Empresa: MUEBLES TORRALBO Y ROMERO SL
Administrador Mancomunado
Administrador Solidario
- Torralbo Carnerero Francisco Javier
- Torralbo Carnerero Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1224 , F 77, S 8, H CO 6354, I/A 6 (28/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-128-14
Empresa: MUEBLES TORRALBO Y ROMERO SL
Apoderado
- Torralbo Carnerero Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1224 , F 76, S 8, H CO 6354, I/A 5 (29/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-49-14
Empresa: MUEBLES TORRALBO Y ROMERO SL
Administrador Mancomunado
- Torralbo Carnerero Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1224 , F 76, S 8, H CO 6354, I/A 4 (23/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-229-14
Empresa: MUEBLES TORRALBO Y ROMERO SL
Administrador Mancomunado
- Torralbo Carnerero Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 822 , F 76, S 8, H CO 6354, I/A 3 (01/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-173-14
Información de TORRALBO CARNERERO MANUEL
Mostramos los datos de TORRALBO CARNERERO MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TORRALBO CARNERERO MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos