TORRADO GUERRO GERMAN
Informe ejecutivo de TORRADO GUERRO GERMAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE TORRADO GUERRO GERMAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MASTERMINDS STUDIO SL | Administrador Unico | 13/08/2024 | |
SECHER NBIW SL | Socio Unico | 12/08/2024 | |
SECHER NBIW SL | Administrador Unico | 12/08/2024 | |
CABIEDES CONSULTORIA LEGAL Y ESTRATEGICA SL | Administrador Unico | 18/05/2012 |
VINCULACIONES DE TORRADO GUERRO GERMAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TORRADO GUERRO GERMAN
Empresa: MASTERMINDS STUDIO SL
Administrador Unico
- Torrado Guerro German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE145610, I/A 1 (13/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-160-41
Empresa: SECHER NBIW SL
Administrador Unico
- Torrado Guerro German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE145606, I/A 1 (12/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-159-41
Empresa: SECHER NBIW SL
Socio Único
- Torrado Guerro German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE145606, I/A 1 (12/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-159-41
Administrador Unico
- Torrado Guerro German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24531 , F 67, S 8, H M 441440, I/A 6 (18/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-101-28
Consejero
- Perez Hernanz Alberto
- Prieto Rodriguez Cristobal
- Torrado Guerro German
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24531 , F 67, S 8, H M 441440, I/A 5 (03/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-217-28
Información de TORRADO GUERRO GERMAN
Mostramos los datos de TORRADO GUERRO GERMAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TORRADO GUERRO GERMAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos