TORRABADELLA GARCIA LAURA
Informe ejecutivo de TORRABADELLA GARCIA LAURA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE TORRABADELLA GARCIA LAURA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CUIR CONSULTOR JLC SL | Administrador Unico | 25/08/2016 | |
CUIR CONSULTOR JLC SL | Apoderado | 13/04/2012 |
VINCULACIONES DE TORRABADELLA GARCIA LAURA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TORRABADELLA GARCIA LAURA
Empresa: CUIR CONSULTOR JLC SL
Administrador Unico
- Torrabadella Garcia Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43114 , F 185, S 8, H B 422476, I/A 5 (25/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-167-08
Empresa: CUIR CONSULTOR JLC SL
Administrador Solidario
- Torrabadella Garcia Laura
- Torrabadella Peña Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43114 , F 185, S 8, H B 422476, I/A 5 (25/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-167-08
Empresa: CUIR CONSULTOR JLC SL
Administrador Solidario
- Torrabadella Garcia Laura
- Torrabadella Peña Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43114 , F 184, S 8, H B 422476, I/A 4 (11/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-76-08
Empresa: CUIR CONSULTOR JLC SL
Consejero
- Borges Farinos Maria Del Carmen
- Torrabadella Garcia Laura
- Torrabadella Peña Jordi
Presidente
Secretario
- Torrabadella Garcia Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43114 , F 184, S 8, H B 422476, I/A 4 (11/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-76-08
Empresa: CUIR CONSULTOR JLC SL
Apoderado
- Torrabadella Garcia Laura
- Torrabadella Peña Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43114 , F 182, S 8, H B 422476, I/A 2 (13/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-79-08
Empresa: CUIR CONSULTOR JLC SL
Consejero
- Borges Farinos Maria Del Carmen
- Torrabadella Garcia Laura
- Torrabadella Peña Jordi
Presidente
Secretario
- Torrabadella Garcia Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43114 , F 178, S 8, H B 422476, I/A 1 (04/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-75-08
Información de TORRABADELLA GARCIA LAURA
Mostramos los datos de TORRABADELLA GARCIA LAURA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TORRABADELLA GARCIA LAURA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos